规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分39秒
出生 钟表时间 公历 1900年11月01日 00时20分25秒 农历 庚子鼠年九月初十
子正 钟表时间 公历 1900年10月31日 23时48分27秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1900年11月01日 11时48分26秒 东经 118度49分00秒
子时 钟表时间 公历 1900年10月31日 23时48分27秒 北纬 32度04分00秒
至 11月01日 00时48分27秒
十神 食神 偏印 日元 偏财
乾造 庚 丙 戊 壬
子 戌 寅 子 (日空 申酉)
元运 上元二黑运 节后第23天
大运 交运时间 公历 1902年07月02日 04时02分 顺行
十神 正印 比肩 劫财 食神 伤官 偏财 正财 七杀 正官 偏印
丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申
始于 1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992
实岁 1岁 11岁 21岁 31岁 41岁 51岁 61岁 71岁 81岁 91岁
跳转至: 导航、 搜索
梅达夫 | 图片来自自由时报
| 中华民国(台湾)政治人士 | 个人资料 | 性别 男
出生 (1900-10-31)1900年10月31日 大清贵州省铜仁府江口县
逝世 1980年3月12日(1980岁-03-12)(79岁) 台湾
籍贯 贵州省江口
国籍 中华民国
政党 中国国民党
| 军事背景 | 效忠 中华民国
服役 中华民国陆军
军衔 少将
| 学 历 | - 保定军官学校第九期步科毕业(1923年)
- 陆军大学将官班毕业
| 经 历 | - 陆军检阅使署教练员(1923年)
- 黔军第五师参谋(1923年-1926年)
- 第十军第军二十九师参谋(1926年-1927年3月)
- 第十军第军二十九师参谋长(1927年3月-)
- 第十军第军二十九师旅长
- 河南第九区行政督察员
- 河南第九区保安司令
- 河南第八区行政督察员
- 河南第八区保安司令
- 第十军第军二十九师参谋长(1927年3月-)
- 第十军第军二十九师副师长
- 第十军第军二十九师处长(-1945年11月)
- 台湾省政府参议
(1947年) - 台北县第1届(官派第3任)县长(1947年6月6日-1951年1月31日)
- 台北县第1届(第4任)县长(1951年5月1日-1954年6月2日)
- 台湾省煤业调节委员会主任委员(1954年6月-1957年8月)
- 台湾省政府顾问(1957年)
- 台湾人寿保险公司副总经理(1957年-1969年)
|
[url=]梅达夫[/url](生1900年10月31日-1980年3月12日殁),贵州江口人,保定陆军军官学校第九期毕业,原国民革命军第十军第军二十九师副师长少将副师长。中国抗日战争后的1945年10月,他从中国大陆跟随国民政府前往接管台湾,担任台湾省行政长官公署参议。1947年6月5日,他接任发生私吞五亿元台币而被撤职查办的陆桂祥,担任台北县县长。1951年,台湾开始实施地方自治;他以参选民选县长为由,辞去县长一职。3月,顺利当选民选第一届台北县长,也是民选台北县长唯一一任非台湾本籍者。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
生平[url=]梅达夫[/url](1900年10月31日-1980年3月12日),本籍贵州江口,保定陆军军官学校第九期毕业,历经国民革命军少将副师长。于1945年10月,从中国大陆跟随国民政府政权前往台湾,担任台湾省行政长官公署参议。1947年发生二二八事件,6月5日,他接任发生私吞五亿元台币的陆桂祥,担任台北县县长。1951年,台湾实施地方自治,他以参选民选县长为由,辞去县长一职。3月,他顺利当选民选第一届台北县长,也是民选台北县长唯一一任非本籍者。
学历- 保定军官学校第九期步科毕业(1923年)
- 陆军大学将官班毕业
经历- 陆军检阅使署教练员(1923年)
- 黔军第五师参谋(1923年-1926年)
- 第十军第军二十九师参谋(1926年-1927年3月)
- 第十军第军二十九师参谋长(1927年3月-)
- 第十军第军二十九师旅长
- 河南第九区行政督察员
- 河南第九区保安司令
- 河南第八区行政督察员
- 河南第八区保安司令
- 第十军第军二十九师参谋长(1927年3月-)
- 第十军第军二十九师副师长
- 第十军第军二十九师处长(-1945年11月)
- 台湾省政府参议
(1947年) - 台北县第1届(官派第3任)县长(1947年6月6日-1951年1月31日)
- 台北县第1届(第4任)县长(1951年5月1日-1954年6月2日)
- 台湾省煤业调节委员会主任委员(1954年6月-1957年8月)
- 台湾省政府顾问(1957年)
- 台湾人寿保险公司副总经理(1957年-1969年)
公职前任:
陆桂祥 | 台北县长
1947年6月5日-1951年1月31日 | 继任:
项际科(代理) | 前任:
项际科(代理) | 台北县长
1951年5月1日-1954年6月2日 | 继任:
戴德发 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=梅達夫&oldid=2585402”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年4月9日 (星期五) 19:24。
|