跳规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分25秒
出生 钟表时间 公历 1895年08月08日 06时20分25秒 农历 乙未羊年六月十八
子正 钟表时间 公历 1895年08月08日 00时10分18秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1895年08月08日 12时10分15秒 东经 118度49分00秒
卯时 钟表时间 公历 1895年08月08日 05时10分17秒 北纬 32度04分00秒
至 07时10分16秒
十神 偏印 正印 日元 七杀
乾造 乙 甲 丁 癸
未 申 亥 卯 (日空 午未)
甲戌大运辛未流年96生死大灾====
元运 上元二黑运 节后第1天
大运 交运时间 公历 1894年11月27日 22时59分 逆行
十神 七杀 正官 偏财 正财 食神 伤官 比肩 劫财 偏印 正印
癸未 壬午 辛巳 庚辰 己卯 戊寅 丁丑 丙子 乙亥 甲戌
始于 1894 1904 1914 1924 1934 1944 1954 1964 1974 1984
实岁 -1岁 9岁 19岁 29岁 39岁 49岁 59岁 69岁 79岁 89岁
转至: 导航、 搜索
杨亮功 | [img=280,0][/img] 图片来自考试院
| 个人资料 | 性别 男
出生 1895年8月8日 大清安徽省巢县
逝世 1992年1月8日(1992岁-01-08)(96岁) 台湾台北市
籍贯 安徽省巢县
国籍 大清(1895-1911) 中华民国(1912-1992)
政党 中国国民党
| 学 历 | - 国立北京大学文学系毕业 1920
- 美国史丹佛大学教育硕士 1924.06
- 美国纽约大学哲学博士 1927.12
| 经 历 | - 安庆省立第一中学校长 1920.12-1922.01
- 吴淞中国公学副校长 1928.06-1930
- 省立安徽大学(现安徽师范大学)[[[注 1]]]校长 1930-1931
- (国民政府)监察院监察委员 1933.02.24-1938.02.22
- (国民政府)监察院皖赣区监察使 1938.02.17-1944.11.11
- (国民政府)监察院闽浙区监察使 1944.11.11-1945.10.22
- (国民政府)监察院闽台区监察使 1945.10.22-1948.06
- 制宪国民大会代表 1946.11-1946.12
- 国立安徽大学(现安徽师范大学)[[[注 2]]]校长 1948-1949
- 国立编译馆(代)馆长 1950.10-
- 教育部特约编纂 1950-
- 监察院秘书长 1950.09.23-1954.09.27
- 考试院(第二届)考试委员 1954.08.16-1960.08
- 考试院(第三届)考试委员 1960.08.17-1966.08
- 逢甲工商学院董事 1960.01-
- 考试院(第四届)考试委员 1966.08-1968.01.12
- 中华教育学协会会长 1967-
- 考试院副院长 1968.01.12-1973.10.11
- 考试院(第五任)院长 1973.10.11-1978.08.15
- 中国国民党中央评议委员 1969.04-1992.01.08
- 中国国民党中央评议委员会主席团主席
- 总统府资政 1990.05.20-1992.01.08
- 光复大陆设计研究委员会委员 1954.10-
- 考试院铨政研究发展委员会委员 1959.01-
- 中华学术院举荐哲士 1966.10-
- 孙哲生先生学术基金会副董事长 1973.11-
- 中山文化学术基金董事会董事长 1979.09-
|
杨亮功(生1895年8月8日-1992年1月8日殁),名保铭,字亮功,以字行,安徽省巢县人。纽约大学哲学博士。 曾任国立安徽大学(今安徽师范大学)校长、监察委员、二二八事件调查委员、监察院秘书长、考试院长、逢甲大学董事、东吴大学董事长等。 1920年毕业于北京大学中文系,先后任职天津女子师范教员、安徽省立一中校长。1922年赴美国留学,两年后获斯坦福大学教育学硕士学位,1927年获纽约大学哲学博士学位。回国后历任第五中山大学(今河南大学)教授兼文科主任、上海中国公学副校长、安徽大学校长、北京大学教育系主任,并就任国民政府监察委员。1933年,与厉麟似、陶行知等来自政学两界的知名人士在上海发起成立中国教育学会。1938年调任皖赣监察使。1948年复任安徽大学校长。1949年赴台湾,1992年病逝。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
早年1920年,北京大学中国文学系毕业。1921年,任安徽省立第一中学校长。后留学美国,两年后转入纽约哥伦比亚大学师范学院。
简历- 1927年,获纽约大学哲学博士学位。
- 1928年,返回中国任河南开封第五中山大学教授兼文科主任,6月并任胡适主持的吴淞中国公学副校长。
- 1930年,任国立安徽大学(今安徽师范大学)校长。
- 1931年,因开除学生引起风波,转任北京大学教育系教授。
- 1933年,担任监察委员。
- 1945年10月,调任闽台监察使。
- 1947年发生二二八事件,奉监察院长于右任之命来台湾调查,担任二二八事件调查委员。3月8日,与宪兵第四团抵达基隆港。3月9日,奉监察院命抵台“视察”之闽台监察使杨亮功,上午接见记者发表谈话,希望迅速恢复秩序。3月10日,杨亮功致电于右任,报告抵台情形,称与陈仪商议,对事变“将采镇压与安抚兼施办法”。4月11日,乘台南轮返抵南京。4月16日,杨亮功、何汉文向监察院提交“调查‘二二八事件’报告”与“台湾善后办法建议案”。报告认为事变原因是物价高涨与失业增加,政府统治政策失当,部分公务员贪污失职。建议撤销长官公署,改设省政府,选用省内人士任职;实行二五减租,公地分配;撤销专卖、贸易局,辅助产业发展;进行赔偿、抚恤;鼓励台湾与内地文化教育交流。报告中提到:军警死伤比本省人严重,外省人死57人、伤1364人、失踪10人;本省人暴徒被击毙43人、俘获85人、自新者3023人。
- 林木顺在著作《台湾二月革命》中指称:“(3月9日)上午10时,柯远芬引导杨亮功到圆山陆军仓库前面广场,指遍倒在广场上的数百个死尸说:这些就是昨晚进攻这个仓库,被国军击毙的奸匪暴徒。杨亮功无言。后来杨亮功对他的跟随人透露:仓库附近并没有战斗过的迹象,死者都是十八、九岁的中学生,又没有携带武器……这数百名十八、九岁的中学生,应是昨晚在市内各派出所维持治安,而机枪步枪齐响以前,被宪警,林顶立的‘行动队’和许德辉的‘忠义服务队’所拘捕、押到圆山仓库前面广场,被国军击毙的。”
- 1950年,任监察院秘书长。
- 1954年,改任考试委员,兼任考试院职位分类计画委员会主任委员。
晚年1960年,参与逢甲工商学院的设立,为其董事之一。1968年,任考试院副院长。1973年,任考试院长。1975年,兼任东吴大学 董事长。1978年8月,院长任期届满,任总统府资政。晚年口述“二二八事变奉命查办之经过”,1992年1月8日,病逝台北。
学历- 国立北京大学文学系毕业 1920
- 美国史丹佛大学教育硕士 1924.06
- 美国纽约大学哲学博士 1927.12
经历- 安庆省立第一中学校长 1920.12-1922.01
- 吴淞中国公学副校长 1928.06-1930
- 省立安徽大学(现安徽师范大学)校长 1930-1931
- (国民政府)监察院监察委员 1933.02.24-1938.02.22
- (国民政府)监察院皖赣区监察使 1938.02.17-1944.11.11
- (国民政府)监察院闽浙区监察使 1944.11.11-1945.10.22
- (国民政府)监察院闽台区监察使 1945.10.22-1948.06
- 制宪国民大会代表 1946.11-1946.12
- 国立安徽大学(现安徽师范大学)校长 1948-1949
- 国立编译馆(代)馆长 1950.10-
- 教育部特约编纂 1950-
- 监察院秘书长 1950.09.23-1954.09.27
- 考试院(第二届)考试委员 1954.08.16-1960.08
- 考试院(第三届)考试委员 1960.08.17-1966.08
- 逢甲工商学院董事 1960.01-
- 考试院(第四届)考试委员 1966.08-1968.01.12
- 中华教育学协会会长 1967-
- 考试院副院长 1968.01.12-1973.10.11
- 考试院(第五任)院长 1973.10.11-1978.08.15
- 中国国民党中央评议委员 1969.04-1992.01.08
- 中国国民党中央评议委员会主席团主席
- 总统府资政 1990.05.20-1992.01.08
- 光复大陆设计研究委员会委员 1954.10-
- 考试院铨政研究发展委员会委员 1959.01-
- 中华学术院举荐哲士 1966.10-
- 孙哲生先生学术基金会副董事长 1973.11-
- 中山文化学术基金董事会董事长 1979.09-
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=楊亮功&oldid=2580256”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年4月8日 (星期四) 13:39。
|