规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分40秒
出生 钟表时间 公历 1900年12月19日 12时35分51秒 农历 庚子鼠年十月廿八
午正 钟表时间 公历 1900年12月19日 12时01分43秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1900年12月20日 00时01分58秒 东经 118度49分00秒
午时 钟表时间 公历 1900年12月19日 11时01分41秒 北纬 32度04分00秒
至 13时01分44秒
十神 偏财 食神 日元 偏印
乾造 庚 戊 丙 甲
子 子 寅 午 (日空 戌亥)
元运 上元二黑运 节后第12天
大运 交运时间 公历 1906年03月05日 02时18分 顺行
十神 伤官 偏财 正财 七杀 正官 偏印 正印 比肩 劫财 食神
己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌
始于 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996
实岁 5岁 15岁 25岁 35岁 45岁 55岁 65岁 75岁 85岁 95岁
跳转至: 导航、 搜索
江杓 | 中华民国政治人士 | 个人资料 | 性别 男
出生 大清光绪二十六年(1900年12月19日) 上海市
逝世 1981年2月3日 中华民国台北市
籍贯 上海市
政党 —
| 学 历 |
| 经 历 | - 沈阳大冶工厂秘书
- 沈阳大冶工厂工程师
- 沈阳冯庸大学工厂主任
- (国民政府)军政部兵工署汉阳兵工厂枪厂主任(1931年-1932年)
- (国民政府)军政部兵工署专任委员
- (国民政府)军政部兵工署技术司设计处处长
- (国民政府)军政部兵工署驻德国重兵器验收团主任
- (国民政府)军政部兵工署技术司司长
- (国民政府)军政部兵工署第五十五兵工厂厂长(-1937年)
- (国民政府)军政部兵工署广东第二兵工厂厂长(1937年)
- (国民政府)军政部兵工署第五十兵工厂厂长(-1941年)
- (国民政府)军政部兵工署驻美代表(1941年-1946年)
- (国民政府)中国驻美物资供应委员会副主任委员(1941年-1946年)
- (国民政府)中国驻美物资供应委员会兵工组主任(1941年-1946年)
- (国民政府)驻加拿大战时物资供应处处长
- (国民政府)行政院物资供应委员会秘书长(1946年-1950年)
- (国民政府)行政院物资供应局局长(1946年-1950年)
- 国防部常务次长(1950年-1951年)
- 国防部常务次长(1954年7月1日-1955年11月4日)
- 行政院驻美采购服务团主任(1951年-1954年7月)
- 行政院驻美采购服务团主任(1958年3月19日-1960年)
- 中央信托局常务理事(1951年3月-1954年7月)
- 经济部部长(1955年11月4日-1958年3月19日)
- 行政院政务委员(1955年11月4日-1958年3月19日)
- 行政院经济安定委员会委员
- 行政院工业委员会召集人
- 总统府国策顾问(1958年3月19日-1981年2月3日)
| 考 试 |
|
[url=]江杓[/url](生1900年12月19日-1981年2月3日殁),号星初,成长于天津及上海,中华民国政治人物。早年在天津就读小学,旋入上海浦东中学。1919年五四运动时,担任学校代表,为上海学生会评议部评议员。浦东中学毕业后,赴德国留学。四年后以资罄辍学返国,入沈阳大冶工厂,初任秘书,后升工程师。再赴德国求学,毕业后,考得德国特证工程师。1954年担任经济部部长、行政院政务委员等官职,于1981年2月3日病逝于台北,享年81岁。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
学历
经历- 沈阳大冶工厂秘书
- 沈阳大冶工厂工程师
- 沈阳冯庸大学工厂主任
- (国民政府)军政部兵工署汉阳兵工厂枪厂主任(1931年-1932年)
- (国民政府)军政部兵工署专任委员
- (国民政府)军政部兵工署技术司设计处处长
- (国民政府)军政部兵工署驻德国重兵器验收团主任
- (国民政府)军政部兵工署技术司司长
- (国民政府)军政部兵工署第五十五兵工厂厂长(-1937年)
- (国民政府)军政部兵工署广东第二兵工厂厂长(1937年)
- (国民政府)军政部兵工署第五十兵工厂厂长(-1941年)
- (国民政府)军政部兵工署驻美代表(1941年-1946年)
- (国民政府)中国驻美物资供应委员会副主任委员(1941年-1946年)
- (国民政府)中国驻美物资供应委员会兵工组主任(1941年-1946年)
- (国民政府)驻加拿大战时物资供应处处长
- (国民政府)行政院物资供应委员会秘书长(1946年-1950年)
- (国民政府)行政院物资供应局局长(1946年-1950年)
- 国防部常务次长(1950年-1951年)
- 国防部常务次长(1954年7月1日-1955年11月4日)
- 行政院驻美采购服务团主任(1951年-1954年7月)
- 行政院驻美采购服务团主任(1958年3月19日-1960年)
- 中央信托局常务理事(1951年3月-1954年7月)
- 经济部部长(1955年11月4日-1958年3月19日)
- 行政院政务委员(1955年11月4日-1958年3月19日)
- 行政院经济安定委员会委员
- 行政院工业委员会召集人
- 总统府国策顾问(1958年3月19日-1981年2月3日)
前任:
尹仲容 | 中华民国经济部部长
1952年—1954年 | 继任:
杨继曾 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=江杓&oldid=2742467”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月21日 (星期五) 09:39。
|