规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分51秒
出生 钟表时间 公历 1952年09月21日 12时28分17秒 农历 壬辰龙年八月初三
午正 钟表时间 公历 1952年09月21日 11时57分53秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1952年09月21日 23时57分43秒 东经 118度49分00秒
午时 钟表时间 公历 1952年09月21日 10时57分54秒 北纬 32度04分00秒
至 12时57分52秒
十神 食神 正印 日元 食神
乾造 壬 己 庚 壬
辰 酉 午 午 (日空 戌亥)
元运 中元五黄运 节后第14天
大运 交运时间 公历 1957年09月19日 20时43分 顺行
十神 比肩 劫财 食神 伤官 偏财 正财 七杀 正官 偏印 正印
庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未
始于 1957 1967 1977 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047
实岁 4岁 14岁 24岁 34岁 44岁 54岁 64岁 74岁 84岁 94岁
跳转至: 导航、 搜索
董翔龙 | 图片来自海基地平台
| 第1任国军退除役官兵辅导委员会主任委员 | 任期 2013年11月1日-2016年5月19日
行政院院长 江宜桦 毛治国 张善政
前任 [url=]董翔龙[/url](首任)
继任 李翔宙
| 第14任行政院国军退除役官兵辅导委员会主任委员 | 任期 2013年8月1日-2013年10月31日
行政院院长 江宜桦
前任 曾金陵(陆军)
继任 [url=]董翔龙[/url](末任)
| 第4任海军司令 | 任期 2011年5月16日-2013年7月31日
前任 高广圻
继任 陈永康
| 第6任联勤司令 | 任期 2008年11月1日-2011年5月15日
前任 金乃杰(空军)
继任 吴有明(陆军)
| 第5任国防部战略规划司司长 | 任期 2006年12月1日-2008年10月31日
部长 李杰 李天羽 蔡明宪 陈肇敏
前任 林勤经(空军)
继任 李喜明
| 第2任海军司令部参谋长 | 任期 2006年4月1日-2006年11月30日
前任 张志澄
继任 陈永康
| 第4任国防部军备局局长 | 任期 2005年10月1日-2006年3月31日
部长 李杰
前任 卢林赐
继任 吴伟荣
| 国防部参谋本部后勤参谋次长室次长 | 任期 2004年6月1日-2005年9月30日
部长 李杰
前任 卢林赐
继任 李明范
| 海军舰队司令部副司令 | 任期 2003年12月1日-2004年5月31日
前任 龚家政
继任 叶巨
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1952-09-21) 1952年9月21日(68岁) 中华民国台湾省嘉义县嘉义市(今嘉义市)
籍贯 河南省舞阳县
国籍 中华民国
学历 电脑博士
母校 美国西北大学 美国海军战争学院 美国海军研究院 中华民国海军军官学校 台湾省立嘉义高级中学
职业 军人
| 军事背景 | 效忠 中华民国
服役 中华民国海军
服役时间 1974年-2013年
军衔 二级上将
参战 1996年台海危机
| 学 历 |
| 经 历 | - 海军军官学校正期班63年班实习总队长
- 海军151舰队347美颂军舰少校舰长(1982年2月-1983年5月)
- 海军131舰队834文山军舰中校舰长(1986年8月-1988年4月)
- 海军146舰队924开阳军舰上校舰长(1994年10月-1995年7月)
- 海军124舰队1106岳飞军舰上校舰长(1995年7月-1996年12月)
- 海军军官学校少将教育长(1998年5月-1998年10月)
- 海军168舰队少将舰队长(1999年11月-2000年12月)
- 海军战斗系统工厂少将厂长(2000年12月-2002年4月)
- 海军总司令部计画署少将署长(2002年4月-2003年11月30日)
- 海军舰队司令部中将副司令(2003年12月1日-2004年1月31日)
- 国防部参谋本部后勤参谋次长室中将次长(2004年2月1日-2005年9月30日)
- 国防部军备局中将局长(2005年10月1日-2006年3月31日)
- 海军司令部中将参谋长(2006年4月1日-2006年11月30日)
- 国防部战略规划司中将司长(2006年12月1日-2008年10月31日)
- 联合后勤司令部中将司令(2008年11月1日-2011年5月15日)
- 海军司令部上将司令(2011年5月16日-2013年7月31日)
- 行政院国军退除役官兵辅导委员会主任委员(2013年8月1日-2013年10月31日)
- 国军退除役官兵辅导委员会主任委员(2013年11月1日-2016年5月19日)
|
董翔龙生于(1952年9月21日-),中华民国海军二级上将退役,为国军史上第一位具有美国博士学位的司令,台湾嘉义人,籍贯河南省舞阳县,毕业于嘉义高中、美国海军战争学院、美国海军研究院硕士、美国西北大学电脑博士,2011年5月16日与李翔宙两人一起晋升二级上将,曾任行政院退辅会主委、海军司令、联勤司令、国防部战规司长、海军司令部参谋长、国防部军备局长、参谋本部后勤参谋次长、海军舰令部副司令、海军总部计画署长、海军战系工厂厂长、海军168舰队长、海军官校教育长、海军岳飞舰舰长、海军开阳舰舰长、海军文山舰舰长、海军美颂舰舰长、海军官校正63年班实习总队长。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
简介[url=]董翔龙[/url],海军中将,现任联合后勤司令部司令。毕业于海军军官学校63年班、美海军研究院大学电脑硕士、美西北大学电脑博士、美战院函授班84年班。 2011年5月任台湾海军司令,晋升上将。
简历[url=]董翔龙[/url]曾任海军总部计画署署长、海军舰队司令部副司令、后次室次长、军备局局长、海军司令部参谋长、战规司司长。
晚年晚年[url=]董翔龙[/url]上将因脊椎突出,于2013年3月4日住进三军总医院,住院逾一个月,期间开了两次刀,病情稳定,预计春假过后出院销假上班,并于汉光29号演习中露脸,但由于董翔龙任期将于2013年5月届满两年,且罕见现役上将请一个月病假情事,因此,军中盛传海军司令可能于5月异动。
学历经历
家庭董翔龙家中共有四位兄弟姊妹,父亲为河南省舞阳县人,担任医生,于1949年来到台湾,后定居于嘉义,从医兼务农。 董翔龙育有1子1女。儿子董紫仪(英国艾希特大学艺术硕士毕业)曾在艺术界创办剧团,并出任团长,后转行学术界,曾任玄奘大学讲师、空军官校讲师,亦曾出版专书《工程科技英文:实务与演练》,现任国立台北科技大学应用英语系专任讲师。
公职军职 | 中华民国国防部 | 前任:
卢林赐 | 军备局局长
第四任
2005年10月1日-2006年4月1日 | 继任:
吴伟荣 | 前任:
金乃杰 | 联勤司令
第六任
2008年11月1日-2011年5月16日 | 继任:
吴有明 | 前任:
高广圻 | 海军司令
第四任
2011年5月16日-2013年8月1日 | 继任:
陈永康 | 中华民国政府职务 | 行政院 | 前任:
曾金陵 | 行政院国军退除役官兵辅导委员会主任委员
第十四任
2013年8月1日-2013年11月1日 | 末任 | 前任:
金乃杰 | 联勤司令
第六任
2008年11月1日-2011年5月16日 | 继任:
吴有明 | 首任 | 国军退除役官兵辅导委员会主任委员
第一任
2013年11月1日-2016年5月20日 | 继任:
李翔宙 | 参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=董翔龍&oldid=2531702”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年3月26日 (星期五) 19:37。
|