跳规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分02秒
出生 钟表时间 公历 1941年06月23日 14时28分17秒 农历 辛巳蛇年五月廿九
午正 钟表时间 公历 1941年06月23日 12时06分37秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1941年06月24日 00时06分44秒 东经 118度49分00秒
未时 钟表时间 公历 1941年06月23日 13时06分38秒 北纬 32度04分00秒
至 15时06分39秒
十神 正印 食神 日元 正财
乾造 辛 甲 壬 丁
巳 午 寅 未 (日空 辰巳)
元运 中元四绿运 节后第18天
大运 交运时间 公历 1946年06月20日 16时13分 逆行
十神 劫财 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神
癸巳 壬辰 辛卯 庚寅 己丑 戊子 丁亥 丙戌 乙酉 甲申
始于 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016 2026 2036
实岁 4岁 14岁 24岁 34岁 44岁 54岁 64岁 74岁 84岁 94岁
转至: 导航、 搜索
蔡勋雄 | 图片来自天下文化
| 中华民国行政院经建会第13任主委 | 个人资料 | 性别 男
出生 (1941-06-23) 1941年6月23日(79岁) 日治台湾台中州
籍贯 彰化县
国籍 大日本帝国(1941年–1945年) 中华民国(1945年至今)
政党 中国国民党
| 学 历 |
| 经 历 | - 行政院经济建设委员会专门委员(1979年-1980年)
- 行政院经济建设委员会副处长(1980年-1983年10月1日)
- 台湾省都市计画委员会委员
- 中华民国都市计画学会理事长(1981年-1982年)
- 行政院经济建设委员会都市及住宅发展处处长(1983年10月1日-1992年5月1日)
- 内政部都市计画委员会委员(1983年-1992年)
- 中华民国区域科学学会理事长(1986年-1987年)
- 行政院环境保护小组副执行秘书(1986年-1988年)
- 行政院环境保护小组执行秘书(1988年-1990年)
- 行政院经济建设委员会副主任委员(1992年5月1日-1996年6月10日)
- 行政院研究发展考核委员会委员(1992年7月1日-1996年7月1日)
- 行政院公共工程委员会委员(1995年10月21日-1996年6月10日)
- 行政院原子能委员会委员
- 行政院环境保护署(第四任)署长(1996年6月8日-2000年5月19日)
- 行政院国家科学委员会委员(1996年6月10日-2000年)
- 行政院经济建设委员会委员(1996年6月10日-2000年)
- 国家政策研究基金会永续发展组召集人、执行长(2000年-2008年5月19日)
- 行政院政务委员(2008年5月20日-2010年2月24日)
- 第20任台湾省政府主席(2008年5月20日-2009年9月10日)
- 行政院经济建设委员会主任委员>(2009年9月10日-2010年5月19日)
- 财团法人中兴工程顾问社董事长(2010年5月19日-)
|
[url=]蔡勋雄[/url]生于(1941年6月23日-),台湾彰化县人,台湾政治人物,国民党中央委员,前行政官员,台湾大学法律系毕业。美国麻塞诸塞州理工学院都市计画硕士,普林斯顿大学建筑暨计画博士、哲学博士。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
简介“革命实践研究院”第13期结业。曾任“台湾行政部门经济建设委员会”专门委员、副处长、处长,兼任台湾大学及中兴大学等校教职。1981~1982年任 “台湾省”都市计画学会理事长。1986~1987年任“台湾省”区域科学学会理事长。1986~1990年任“台湾行政部门”环境保护小组副执行秘书、执行秘书。1992年4月任“台湾行政部门经济建设委员会”副主任委员。1996年6月~2000年5月任“台湾行政部门环境保护署”署长,任内主导推出“两岸经贸持区方案”,1997年当选国民党第1 5届台湾政界人士。2000年任“国家政策研究基金会”永续发展组召集人、台湾大学环境工程研究所副教授。2001年7月当选国民党第16届台湾政界人士。2002年任“国家政策研究基金会”执行长,8月当选国民党第16届2中全会台湾政界人士。2008年5月20日,担任台当局“台湾行政部门政务委员”兼“台湾省政府主席”。2009年9月10日,再次担任台当局“台湾行政部门政务委员”,并兼任“台湾行政部门经济建设委员会主任委员”。 据“中央社”报导,台“台湾行政部门”发言人江启臣2010年5月18日晚宣布,前亲民党籍“台湾地区民意代表”刘忆如将接任“台湾行政部门经济建设委员会主任委员”,现任“经建会主委”[url=]蔡勋雄[/url]则将转任财团法人中兴工程顾问社董事长 。著有《台湾人口增长及环境结构》、《亚太地区都市化及都市政策》等。 针对台湾当局属意筹组财经“内阁”,岛内看好“经建会主委”[url=]蔡勋雄[/url]接任呼声最高。但“副院长”朱立伦9日表示,到目前为止尚未讨论接任人选问题。外界点名的人选除蔡勋雄外,“金管会主委”陈冲、“政务委员”尹启铭也是热门“台湾行政部门副院长”候选人。
职位[url=]蔡勋雄[/url]成“台湾行政部门副院长
此外,党政人士看好财经“内阁”的团队布局应不致牵动,包括“台湾地区货币政策主管机关”彭淮南、“[台湾]]地区金融监管机构”陈冲、“财政部长”李述德及“经济部长”施颜祥等,普遍获得多数财金“立委”支持,留任机会不小,即使外传“交通部长”毛治国可能异动,党政人士认为,可能性也不太大。 朱立伦将于5月19日前后请辞“台湾行政部门副院长”,转战新北市长选举,“副院长”牵动“内阁”改组幅度多大,备受外界瞩目,“行政院长”吴敦义将于13日与媒体茶叙,届时“内阁”改组势成热门话题。 报导引述党政人士分析,是否因应“五都”选举进行“内阁”改组是重要考虑,若这次内阁幅度不大,将等“五都”选完,会重组“2012大选”战斗“内阁”。若马英九吴敦义阶段性找不到更好人选,党政人士说,[url=]蔡勋雄[/url]是一张“安全牌”,因配合度甚高,且行事审慎低调,只是步调较难跟上急如星火的吴敦义。 除蔡勋雄外,陈冲、尹启铭都是被点名热门候选人,但侧面了解,二人并未接获征询,且意愿也不高,除非陈冲愿意,否则“台湾地区金融监管机构”有任期保障。一旦蔡勋雄高升,尹启铭被视为接任“经建会主委”最适才适所人选。 “府院”高层人士表示,尹启铭一连二次在财经月报向马英九提出经贸营运特区经济战略,及以“全球变局下对大陆经贸战略之前瞻”因应全球经济板块向亚洲移动,都深获马英九肯定,他若出任“经建会主委”,有能力从两岸及全球布局战略高度,筹画台湾经济发展愿景。
学历
经历- 行政院经济建设委员会专门委员(1979年-1980年)
- 行政院经济建设委员会副处长(1980年-1983年10月1日)
- 台湾省都市计画委员会委员
- 中华民国都市计画学会理事长(1981年-1982年)
- 行政院经济建设委员会都市及住宅发展处处长(1983年10月1日-1992年5月1日)
- 内政部都市计画委员会委员(1983年-1992年)
- 中华民国区域科学学会理事长(1986年-1987年)
- 行政院环境保护小组副执行秘书(1986年-1988年)
- 行政院环境保护小组执行秘书(1988年-1990年)
- 行政院经济建设委员会副主任委员(1992年5月1日-1996年6月10日)
- 行政院研究发展考核委员会委员(1992年7月1日-1996年7月1日)
- 行政院公共工程委员会委员(1995年10月21日-1996年6月10日)
- 行政院原子能委员会委员
- 行政院环境保护署(第四任)署长(1996年6月8日-2000年5月19日)
- 行政院国家科学委员会委员(1996年6月10日-2000年)
- 行政院经济建设委员会委员(1996年6月10日-2000年)
- 国家政策研究基金会永续发展组召集人、执行长(2000年-2008年5月19日)
- 行政院政务委员(2008年5月20日-2010年2月24日)
- 第20任台湾省政府主席(2008年5月20日-2009年9月10日)
- 行政院经济建设委员会主任委员>(2009年9月10日-2010年5月19日)
- 财团法人中兴工程顾问社董事长(2010年5月19日-)
公职中华民国政府职务 | 行政院 | 前任:
张隆盛 | 环保署署长
第四任
1996年6月10日-2000年5月20日 | 继任:
林俊义 | 前任:
陈添枝 | 行政院经济建设委员会主任委员
第十三任
2009年9月10日-2010年5月19日 | 继任:
刘忆如 | 台湾省政府 | 前任:
林锡耀 | 台湾省主席
第二十任
2008年5月20日-2009年9月10日 | 继任:
张进福 | 参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=蔡勳雄&oldid=2452627”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年3月8日 (星期一) 14:45。
|