事实揭露 揭密真相
规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分44秒
出生 钟表时间 公历 1934年08月25日 16时19分40秒 农历 甲戌狗年七月十六
午正 钟表时间 公历 1934年08月25日 12时06分59秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1934年08月26日 00时06分51秒 东经 118度49分00秒
申时 钟表时间 公历 1934年08月25日 15时06分57秒 北纬 32度04分00秒
至 17时06分56秒
十神 七杀 偏财 日元 食格
乾造 甲 壬 戊 庚
戌 申 辰 申 (日空 戌亥)
元运 中元四绿运 节后第18天
大运 交运时间 公历 1938年08月04日 12时50分 顺行
十神 正财 七杀 正官 偏印 正印 比肩 劫财 食神 伤官 偏财
癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午
始于 1938 1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 2028
实岁 3岁 13岁 23岁 33岁 43岁 53岁 63岁 73岁 83岁 93岁
跳转至: 导航、 搜索
萧天赞 | 图片来自联络新闻网
| 中华民国政治人士 | 个人资料 | 性别 男
出生 (1934-08-25)1934年8月25日 日治台湾台南州东石郡东石庄
逝世 2017年11月16日(2017岁-11-16)(83岁) 台湾台北市中正区国立台湾大学医学院附设医院
政党 中国国民党
| 学 历 | - 国立台湾大学法律系毕业
- 革命实践研究院国建班第一期结业
| 经 历 | - 中学教师
- 高等法院推事兼书记官长
- 司法官训练所训导组长
- 中国国民党中央组织工作会副主任、中央社会工作会主任、中央委员
- 中华文化复兴运动推行委员会委员
- 文复会国民生活辅导会主任委员
- 中华民国好人好事表扬会主任委员
- 财团法人嘉义城隍庙董事长
- 第一届第一次增额立法委员(1973年-1976年)
- 第一届第二次增额立法委员(1976年-1981年)
- 第一届第三次增额立法委员(1981年-1984年)
- 第一届第四次增额立法委员(1984年-1987年)
|
萧天赞(生1934年8月25日-2017年11月16日殁),生于日治台湾台南州东石郡东石庄(今嘉义县东石乡)三家村,中华民国(台湾)政治人物,曾代表中国国民党在台湾省第四选区(云嘉南南)当选为第一届第一、二、三、四次增额立法委员。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
国民党籍- 1958年台湾大学法律系毕业,同年高等考试司法官及格。
- 1965年4月“革命实践研究院。党政建设研究班第21期结业。
- 1976年5月“革命实践研究院国家建设研究班”第1期结业。曾任中学教员,新竹地方法院推事兼书记长,台北地方法院检察官、推事兼书记官长,“司法行政部”司法官训练训导组长,“高等法院”台中分院推事兼书记官长,台北市嘉义县同乡会常务理事,台北市嘉义中学校友会副会长等职。
- 1972年2月当选增额“立法委员”,1976~1983年三度连选连任。曾任“立法院”司法委员会召集委员、国民党“立法院”党部常委。
- 1979年2月任国民党中央组织工作会副主任,同年6月~1984年6月任国民党中央社会工作会主任。
- 1984年6月~1986年任国民党中央政策委员会副秘书长。
- 1986年6月~1988年任“行政院”政务委员。1988年7月~1989年任“法务部长”。
- 1989年10月因第一高尔夫球场关说案辞职。1989~1996年聘为“总统府国策顾问”。
- 1989年8月任国民党“宪政改革策划小组”成员,10月获聘为“国家统一委员会”研究委员。
- 1991年任“国家统一建设促进会”秘书长。1993年6月任“中央通讯社”董事长。国民党第12、13届中央委员,第14、15、16届中央评议委员,第16届中央评议委员主席团主席。育有2子3女。
学历- 国立台湾大学法律系毕业
- 革命实践研究院国建班第一期结业
经历- 中学教师
- 高等法院推事兼书记官长
- 司法官训练所训导组长
- 中国国民党中央组织工作会副主任、中央社会工作会主任、中央委员
- 中华文化复兴运动推行委员会委员
- 文复会国民生活辅导会主任委员
- 中华民国好人好事表扬会主任委员
- 财团法人嘉义城隍庙董事长
- 第一届第一次增额立法委员(1973年-1976年)
- 第一届第二次增额立法委员(1976年-1981年)
- 第一届第三次增额立法委员(1981年-1984年)
- 第一届第四次增额立法委员(1984年-1987年)
公职中华民国政府职务 | 台北市议会 | 前任:
施启扬 | 法务部部长
第三任
1988年7月24日-1989年10月6日 | 继任:
吕有文(代理,后真除) |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=蕭天讚&oldid=2678165”
分类:
相关页面
- 本页面最后编辑于2021年5月5日 (星期三) 00:31。
|