跳转至: 导航、 搜索
周育仁 | [img=280,0][/img] 图片来自台北大学公共行政暨政策学系
| 国立台北大学第4任公共事务学院院长 | 任期 2009年2月1日-2012年1月31日
前任 李承嘉
继任 苏建荣
| 中国政治学会第24届理事长 | 任期 2008年11月1日-2009年10月31日
前任 王业立
继任 赵永茂
| 中国国民党第15、17届全国代表大会代表 | 任期 2005年8月19日-2008年11月22日
任期 1997年8月25日-2000年6月18日
| 国立台北大学第3任公共行政暨政策系主任 | 任期 2005年8月1日-2008年8月31日
前任 陈金贵
继任 张四明
| 国民大会代表 | 任期 2005年5月14日-2005年6月7日
选区 任务型国民大会代表全国不分区选区
| 国立台北大学第1任民意与选举研究中心主任 | 任期 2000年2月1日-2001年7月31日
前任 [url=]周育仁[/url](国立中兴大学时期)
继任 丘昌泰
| 个人资料 | 出生 (1957-05-30) 1957年5月30日(63岁) 台湾
国籍 中华民国
政党 中国国民党
居住地 台湾台北市
专业 政治学教授、政治人物
| 学 历 |
| 经 历 | - 社团法人亚洲与世界社助理研究员(1983年-1986年)
- 社团法人亚洲与世界社秘书组组长(1984年-1986年)
- 国立中兴大学公共行政系副教授(1990年-1994年)
- 财团法人联合报系文化基金会主任秘书(1993年-1996年)
- 国立中兴大学公共行政系教授(1994年-2000年1月31日)
- 社团法人中华青年交流协会常务监事(1996年-至今)
- 财团法人国家发展文教基金会执行长(1996年-1997年)
- 国民大会宪政改革研究小组顾问(1996年-1997年)
- 中国国民党修宪谘询顾问小组委员(1996年-1997年)
- 社团法人中华民国公共行政学会理事(1997年-至今)
- 国立中兴大学法商学院选举研究中心主任(1997年8月1日-2000年1月31日)
- 中国国民党第十五届全国代表大会代表(1997年8月25日-2000年6月18日)
- 社团法人中国政治学会理事(1997年-1999年)
- 中国国民党党务发展研究委员会委员(1997年-2000年)
- 财团法人青年发展基金会副执行长(1997年-2005年)
- 中国国民党国会功能改革研究小组委员(1999年)
- 国立台北大学公共事务学院民意与选举研究中心主任(2000年2月1日-2001年7月31日)
- 国立台北大学公共行政暨政策系教授(2000年2月1日-至今)
- 财团法人国家政策研究基金会宪政法制组政策委员(2001年-至今)
- 《中央日报》“观念世界”专栏主笔(2001年-2002年)
- 中国国民党中央委员会考核纪律委员会委员(2002年-至今)
- 国民大会代表(2005年5月14日-2005年6月7日)
- 财团法人英荃学术基金会执行长(2005年8月1日-2008年7月31日)
- 国立台北大学公共行政暨政策系主任(2005年8月1日-2008年7月31日)
- 中国国民党第十七届全国代表大会代表(2005年8月19日-2008年11月22日)
- 财团法人国家政策研究基金会专栏作家(2007年1月10日-2016年1月21日)
- 行政院公民投票审议委员会委员(2007年6月29日-2008年3月22日)
- 国立台北大学公部门与公民社会人力资源发展学士学分学程主持人(2007年8月1日-2008年7月31日)
- 国立台北大学公共事务学院院长(2009年2月1日-2012年1月31日)
- 社团法人世界自由民主联盟中华民国总会秘书长
(2012年9月-2015年) - 社团法人中华民国俄亥俄州立大学校友会理事
- 考试院典试委员
- 考试院命题委员
- 考试院阅卷委员
- 中央研究院政治学研究所学术谘询委员
|
[url=]周育仁[/url]生于(1957年5月30日-), 台湾学术界及政治界人士,现任国立台北大学教授、国政基金会委员、中研院委员,毕业于政大东亚所硕士、美国俄亥俄州立大学博士,曾任国立台北大学公共事务学院院长、中政会理事长、国民大会代表、行政院公投会委员、国民党第十七大代表、国民党考纪会委员、考试院典试委员、英荃基金会执行长、国立台北大学公共行政暨政策系主任、国民党《中央日报》主笔、国民党党务发展委员会委员、国民党第十五大代表、国立中兴大学选研中心主任、国民党国会功能改革委员、青发会副执行长、国发基金会执行长、公行学会理事、国民党修宪谘询委员、国民大会宪改顾问、联合报基金会主任秘书及亚洲与世界社秘书组长等职,目前仍活跃于党政与学术圈之间,经常受邀至立法院出席协助党团政策谘询,属在泛蓝阵营辈分颇高的一位资深学者。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分07秒出生 钟表时间 公历 1958年03月26日 12时26分55秒 农历 戊戌狗年二月初七
午正 钟表时间 公历 1958年03月26日 12时10分41秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1958年03月27日 00时10分32秒 东经 118度49分00秒
午时 钟表时间 公历 1958年03月26日 11时10分42秒 北纬 32度04分00秒
至 13时10分40秒十神 七杀 伤官 日元 偏财
乾造 戊 乙 壬 丙
戌 卯 寅 午 (日空 辰巳)元运 中元五黄运 节后第21天大运 交运时间 公历 1960年11月15日 23时29分 顺行十神 偏财 正财 七杀 正官 偏印 正印 比肩 劫财 食神 伤官
丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑
始于 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
实岁 2岁 12岁 22岁 32岁 42岁 52岁 62岁 72岁 82岁 92岁
学历
经历- 社团法人亚洲与世界社助理研究员(1983年-1986年)
- 社团法人亚洲与世界社秘书组组长(1984年-1986年)
- 国立中兴大学公共行政系副教授(1990年-1994年)
- 财团法人联合报系文化基金会主任秘书(1993年-1996年)
- 国立中兴大学公共行政系教授(1994年-2000年1月31日)
- 社团法人中华青年交流协会常务监事(1996年-至今)
- 财团法人国家发展文教基金会执行长(1996年-1997年)
- 国民大会宪政改革研究小组顾问(1996年-1997年)
- 中国国民党修宪谘询顾问小组委员(1996年-1997年)
- 社团法人中华民国公共行政学会理事(1997年-至今)
- 国立中兴大学法商学院选举研究中心主任(1997年8月1日-2000年1月31日)
- 中国国民党第十五届全国代表大会代表(1997年8月25日-2000年6月18日)
- 社团法人中国政治学会理事(1997年-1999年)
- 中国国民党党务发展研究委员会委员(1997年-2000年)
- 财团法人青年发展基金会副执行长(1997年-2005年)
- 中国国民党国会功能改革研究小组委员(1999年)
- 国立台北大学公共事务学院民意与选举研究中心主任(2000年2月1日-2001年7月31日)
- 国立台北大学公共行政暨政策系教授(2000年2月1日-至今)
- 财团法人国家政策研究基金会宪政法制组政策委员(2001年-至今)
- 《中央日报》“观念世界”专栏主笔(2001年-2002年)
- 中国国民党中央委员会考核纪律委员会委员(2002年-至今)
- 国民大会代表(2005年5月14日-2005年6月7日)
- 国立台北大学公共行政暨政策系主任(2005年8月1日-2008年7月31日)
- 财团法人英荃学术基金会执行长(2005年8月1日-2008年7月31日)
- 中国国民党第十七届全国代表大会代表(2005年8月19日-2008年11月22日)
- 财团法人国家政策研究基金会专栏作家(2007年1月10日-2016年1月21日)
- 国立台北大学公部门与公民社会人力资源发展学士学分学程主持人(2007年-2008年)
- 社团法人中国政治学会理事长(2008年-2009年)
- 国立台北大学公共事务学院院长(2009年2月1日-2012年1月31日)
- 社团法人世界自由民主联盟中华民国总会秘书长(2012年9月-2015年)
- 社团法人中华民国俄亥俄州立大学校友会理事
- 考试院典试委员
- 考试院命题委员
- 考试院阅卷委员
- 中央研究院政治学研究所学术谘询委员
著作
公职官衔 | 国立台北大学 | 前任:
李承嘉 | 公共事务学院院长
第四任
2009年2月1日-2012年8月31日 | 继任:
苏建荣 | 前任:
陈金贵 | 公共行政暨政策学系主任
第三任
2005年8月1日-2008年7月31日 | 继任:
张四明 | 前任:
柯三吉 | 公共事务学院民意与选举研究中心主任
第一任
2000年2月1日-2001年7月31日 | 继任:
丘昌泰 | [img=35,35][/img]国立台北大学 | 前任:
无 | “任务型”国民大会代表
2005年5月14日-2005年6月7日 | 继任:已废止 | 参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=周育仁&oldid=2756268”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月24日 (星期一) 20:37。
|