规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分01秒
出生 钟表时间 公历 1940年06月06日 18时20分14秒 农历 庚辰龙年五月初一
午正 钟表时间 公历 1940年06月06日 12时03分11秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1940年06月07日 00时03分17秒 东经 118度49分00秒
酉时 钟表时间 公历 1940年06月06日 17时03分13秒 北纬 32度04分00秒
至 19时03分14秒
十神 比肩 食局 日元 正财
乾造 庚 壬 庚 乙
辰 午 辰 酉 (日空 申酉)
元运 中元四绿运 节后第1天
大运 交运时间 公历 1949年12月28日 16时21分 顺行
十神 伤官 偏财 正财 七杀 正官 偏印 正印 比肩 劫财 食神
癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰
始于 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039
实岁 9岁 19岁 29岁 39岁 49岁 59岁 69岁 79岁 89岁 99岁
规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分01秒
出生 钟表时间 公历 1940年06月06日 20时20分14秒 农历 庚辰龙年五月初一
午正 钟表时间 公历 1940年06月06日 12时03分11秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1940年06月07日 00时03分17秒 东经 118度49分00秒
戌时 钟表时间 公历 1940年06月06日 19时03分14秒 北纬 32度04分00秒
至 21时03分15秒
十神 比肩 食神 日元 七杀格
乾造 庚 壬 庚 丙
辰 午 辰 戌 (日空 申酉)
元运 中元四绿运 节后第1天
大运 交运时间 公历 1949年12月18日 14时51分 顺行
十神 伤官 偏财 正财 七杀 正官 偏印 正印 比肩 劫财 食神
癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰
始于 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039
实岁 9岁 19岁 29岁 39岁 49岁 59岁 69岁 79岁 89岁 99岁
跳转至: 导航、 搜索
李杰 | 图片来自快懂百科
| 第24任国防部部长兼任行政院政务委员 | 任期 2004年5月20日-2007年5月20日
行政院院长 游锡堃→谢长廷→苏贞昌
前任 汤曜明
继任 李天羽
| 第18任参谋总长 | 任期 2002年2月1日-2004年5月19日
总统 陈水扁
前任 汤曜明(陆军)
继任 李天羽(空军)
| 第15任海军总司令 | 任期 1999年2月1日-2002年1月31日
前任 伍世文
继任 苗永庆
| 第21任海军舰队司令部司令 | 任期 1995年8月1日-1996年7月31日
前任 徐忠国
继任 苗永庆
| 海军总司令部参谋长 | 任期 1994年10月1日-1995年7月31日
前任 周镜宏
继任 苗永庆
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1940-06-06) 1940年6月6日(81岁) 中华民国天津市
国籍 中华民国
政党 无党籍 (2007-至今)
其他政党 中国国民党 (1958-2007)
| 军事背景 | 效忠 中华民国
服役 中华民国海军
服役时间 1963年-2004年
军衔 一级上将
| 学 历 | - 海军军官学校(52年班)毕业(1963年)
- 三军大学海军指挥参谋学院(1981年)
- 美国海军战争学院函授班毕业(1994年)
| 经 历 | - 海军洛阳舰舰长
- 海军泰山舰舰长
- 海军驱逐队舰队长
- 二五六潜舰战队长
- 海军反潜作战发展指挥部指挥官(1993年-)
- 海军总司令部参谋长(1994年1月-1995年8月)
- 海军舰队司令部司令(1995年8月-1996年8月1日)
- 海军总司令部副总司令(1996年8月1日-1997年4月16日)
- 国防部副参谋总长(1997年4月16日-1999年2月1日)
- 海军总司令部总司令(1999年2月1日-2002年1月25日)
- 国防部参谋总长(2002年2月1日-2004年5月19日)
- 国防部部长(2004年5月20日-2007年5月19日)
|
李杰生于(1940年6月6日-),天津市人,成长于台湾省屏东县屏东市空军眷村,中华民国海军一级上将退役,无党籍,被视为海军鹰派将领的第一领导人物与精神领袖,当今许多海军高阶将领皆是李杰提拔,他曾任国防部长与参谋总长,为中华民国国军留美将领之一,毕业于海军官校52年班、美国海军战争学院,更是中华民国海军第一位潜舰出身的上将及总司令。 曾任海军反潜指挥部指挥官、海军总司令部参谋长。在任海军舰队司令部司令期间,因应对1996年台海危机表现优异,后来高升海军总司令、参谋总长、国防部长,他在任内对于21世纪期间的中华民国海军建设发展,在人事、战略或军备科技上皆有著深远的影响力。之后许多海军已退役将领都是李杰所提拔,上将部分包括林镇夷、高广圻、董翔龙、陈永康、李喜明等皆是李杰钦点。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
生平- 1963年,李杰自中华民国海军军官学校航轮科系毕业后,即进入海军服役。1981年进入海军参谋大学,1990年再前往美国海军战争学院深造。
- 1963年-1990年这期间,李杰任中华民国海军海狮潜舰兵器长、副长。1980年代再任海狮潜舰与太原、洛阳两驱逐舰舰长。之后历练226及256战队战队长,对潜舰发展影响深远,并获登入中华民国潜舰名人榜。
- 美国海军战争学院进修结业后,李杰回任海军,并先后担任海军124舰队舰队长、反潜部指挥官、总司令部副参谋长、参谋长、舰令部司令、副总司令及国防部参谋本部副参谋总长等重要队职主官,并于1997年12月16日晋任海军二级上将。
- 1999年2月1日李杰接任中华民国海军总司令,任内致力于中华民国海军第二代军舰成军。因表现称职,2002年2月1日晋升海军一级上将并接任中华民国参谋总长。
- 2004年5月20日李杰接任中华民国国防部部长,并同时获得中华民国国军的次高荣誉——青天白日勋章。
- 2005年3月1日,李杰废除国军晚点名,禁唱《我爱中华》。
- 2007年3月,李杰遭中国国民党永久开除党籍,原因是执政党民主进步党“去蒋化”运动,配合移除军中蒋介石铜像一事,且表示“哪一党执政,我就听哪一党的”、“反正国民党执政想搬回来就搬回来”,而国民党方面认为蒋介石乃是国民革命军之父,李杰此举可谓“破坏军中伦理,趋炎附势”,因而撤销李杰党籍。中国国民党黄复兴党部主委王文燮二级上将痛批李杰没有军人应有的风骨,“不尊重蒋公就是影响军中伦理,若是把过去李杰所犯的错如柔性政变等都加进来,老早就该开除他了,这次会开铡是因为基层党员反弹压力太大,不得不处理。”因拉法叶军购案遭判刑5年定谳的前海军副总司令郑立中中将也说:“李杰的作法很不妥,行为很不好,更破坏军中传统,他无法认同这个学弟。”但李杰面对以上批评则反呛:“现在的工作不涉党派立场,被撤销党籍正好。”“没有政党色彩其实很轻松。”[1]
- 2007年5月21日,随著内阁的更动,李杰也卸下国防部长的职务,改由总统府战略顾问李天羽上将接任。
任免[2]- 2015年1月13日,中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任命李杰为中华人民共和国驻密克罗尼西亚联邦特命全权大使。
- 2018年5月31日,免去李杰的中华人民共和国驻密克罗尼西亚联邦特命全权大使职务,任命其为中华人民共和国驻尚比亚共和国特命全权大使。
文章发表[2]- 2018年8月20日,驻尚比亚大使李杰在赞第一大报《每日邮报》发表署名文章《中非合作论坛:未来发展的强力助推器》。
公职军职 | 前任:
伍世文 | 海军总司令
第十五任
1999年2月1日-2002年2月1日 | 继任:
苗永庆 | 前任:
汤曜明 | 参谋总长
第十八任
2002年2月1日-2004年5月20日 | 继任:
李天羽 | 中华民国政府职务 | 行政院 | 前任:
汤曜明 | 国防部部长
第二十四任
2004年5月20日-2007年5月21日 | 继任:
李天羽 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=李傑_(1940年)&oldid=4633076”
分类:
隐藏分类:
- 本页面最后编辑于2022年8月25日 (星期四) 15:41。
|