规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分49秒
出生 钟表时间 公历 1949年07月23日 02时20分56秒 农历 己丑牛年六月廿八
子正 钟表时间 公历 1949年07月23日 00时11分02秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1949年07月23日 12时11分03秒 东经 118度49分00秒
丑时 钟表时间 公历 1949年07月23日 01时11分02秒 北纬 32度04分00秒
至 03时11分02秒
十神 正财 正官 日元 劫财
乾造 己 辛 甲 乙
丑 未 寅 丑 (日空 子丑)
元运 中元五黄运 节后第16天
大运 交运时间 公历 1953年12月03日 22时03分 逆行
十神 七杀 正财 偏财 伤官 食神 劫财 比肩 正印 偏印 正官
庚午 己巳 戊辰 丁卯 丙寅 乙丑 甲子 癸亥 壬戌 辛酉
始于 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013 2023 2033 2043
实岁 4岁 14岁 24岁 34岁 44岁 54岁 64岁 74岁 84岁 94岁
跳转至: 导航、 搜索
李雅景 | [img=280,0][/img] 图片来自文化部国家文化记忆库
| 嘉义县第10任县长 | 任期 1993年12月20日-2001年12月20日
前任 陈适庸
继任 陈明文
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1949-07-23) 1949年7月23日(71岁) 中华民国台湾省台南县东石区东石乡 (今嘉义县东石乡)
籍贯 台湾嘉义县
政党 中国国民党
| 学 历 |
| 经 历 | - 嘉义县议会(第八届)议员(1973年-1977年)
- 嘉义县议会(第九届)议员(1977年-1982年)
- 嘉义县议会(第十届)议员(1983年-1986年)
- 台湾省议会(第八届)议员(1985年-1989年)
- 台湾省议会(第九届)议员(1989年-1993年)
- 大同商专校友总会理事长
- 嘉义县朴子民防大队副大队长
- 嘉义县警察局义消大队队长
- 嘉义县第12届县长(1993年-1997年)
- 嘉义县第13届县长(1997年-2001年)
- 立法院(第五届)委员(2002年-2005年)
|
[url=]李雅景[/url]生于(1949年7月23日-),台湾嘉义人,中华民国政治人物,嘉义县黄派掌门人,曾任职嘉义县议员、台湾省议员、嘉义县第十二、十三届县长,第五届立法委员,为目前嘉义县最后一位中国国民党籍县长。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
新闻事件- 2000年11月14日,监察院再针对八掌溪事件,补通过对嘉义县长李雅景的弹劾案,提案监委赵昌平说,李雅景身为嘉义县长,却因为在八掌溪事件发生后第二天才知道消息,被认为未负起地方首长的责任,移送监察院调查和弹劾[1]。
- 2001年4月,去年八掌溪4名工人遭洪水冲走一事,公务员惩戒委员会20日作出第二波的惩处案议决,对嘉义县长李雅景,予以申诫处分,公惩会表示,李雅景身为嘉义县的地方首长,日常应对消防局业务加以督导,却发生八掌溪4名工人被洪水冲走,公惩会以督导不周为由,违反公务员第5、7条,作出申诫处分[2]。
- 2004年4月,检察官宋宗仪在侦办鹿草农会贿选案时,涉嫌收取总干事王茂雄1400万元贿款,总共分2次交付,检方调查发现,其中一笔1千万元贿款是由王茂雄在86年4月间委托郭茂发转交宋宗仪,而王茂雄交付千万现金的地点,竟然是在当时担任县长的李雅景公馆[3]。
媒体报导嘉义县黄派领导人前县长[url=]李雅景[/url]无预警的宣布“黄派走入历史!”许多人吓了一大跳 被认为是嘉义县黄派领导人的前县长李雅景,在县长候选人翁重钧竞选总部成立大会上,无预警的大声宣布“黄派走入历史!”,让很多人吓了一跳;翁重钧六日表示,唯有抛弃派系恶斗的包袱,做个全民县长,才能迈大步开创大嘉义的新局。 [url=]李雅景[/url]五日晚间在翁重钧竞选总部成立大会上宣布说,为了让翁重钧当选后能够放手推展县政,缔造全民福祉做个全民县长,他以嘉义县“黄派”领导人身份宣布解散“黄派”,即日起停止派系运作,让“黄派”走入历史。 翁重钧表示,[url=]李雅景[/url]无预警的宣布解散黄派自我终结,的确让很多人感到讶异,不过事后有许多乡亲表示赞同这种理念,证明乡亲不愿看到嘉义县因派系恶斗继续“摆烂”下去。 翁重钧说,他感谢李前县长宣布解散派系,让他放弃派系包袱,从今开始可以昂首阔步、抬头挺胸,放手担任全民县长,广纳各党派菁英,施政用人唯才,大家携手同心建设大嘉义。 对于派系的为害,翁重钧举例说,民雄乡农会绩优总干事凃文生,只因和不同派系的人竞选立委,竟然有两项考绩被打零分。有博士学历的中埔乡农会绩优总干事方清居,也因不同派系不能获得续聘。绩优县农会总干事李朝宗也是派系下的牺牲者;不同派系的县议员争取经费困难重重,浪费宝贵的人才及资源。[4] >
公职中华民国政府职务 | 嘉义县政府 | 前任:
陈适庸 | 嘉义县县长
第十二、十三届
1993年12月20日-2001年12月20日 | 继任:
陈明文 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=李雅景&oldid=2956216”
分类:
隐藏分类:
- 本页面最后编辑于2021年7月5日 (星期一) 21:27。
|