规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分49秒
出生 钟表时间 公历 1948年10月28日 04时20分56秒 农历 戊子鼠年九月廿六
子正 钟表时间 公历 1948年10月27日 23时48分37秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1948年10月28日 11时48分35秒 东经 118度49分00秒
寅时 钟表时间 公历 1948年10月28日 02时48分37秒 北纬 32度04分00秒
至 04时48分36秒
十神 食神 七杀 日元 偏财
乾造 戊 壬 丙 庚
子 戌 戌 寅 (日空 午未)
元运 中元五黄运 节后第20天
大运 交运时间 公历 1951年08月25日 14时24分 顺行
十神 正官 偏印 正印 比肩 劫财 食神 伤官 偏财 正财 七杀
癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申
始于 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041
实岁 2岁 12岁 22岁 32岁 42岁 52岁 62岁 72岁 82岁 92岁
跳转至: 导航、 搜索
林奏延 | 图片来自瑞信儿童医疗基金会
| 中华民国第3任卫生福利部部长 | 任期 2016年5月20日-2017年2月7日
行政院院长 林全
前任 蒋丙煌
继任 陈时中
任期 2014年10月3日-2014年10月21日 代理职务
行政院院长 江宜桦
前任 邱文达(正任)
继任 蒋丙煌(正任)
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1948-10-28) 1948年10月28日(72岁)
国籍 中华民国
政党 无党籍
配偶 杨端美
| 学 历 |
| 经 历 | - 长庚儿童医院副院长
- 长庚大学医院系小儿科教授
- 卫福部政务次长(2013年7月23日-2015年12月21日)
- 卫福部代理部长(2014年10月3日-2014年10月21日)
- 卫福部部长(2016年5月20日-2017年2月7日
- 年金改革委员会委员
- 卫福部少子化办公室召集人(2017年4月12日-)
- 医疗财团法人辜公亮基金会董事长(2017年12月-)
|
[url=]林奏延[/url]生于(1948年10月28日-),台湾人 ,台北医学院医学系学士。曾于江宜桦内阁担任卫福部政务次长和代理部长、林全内阁担任卫福部部长;2016年6月8日兼任国家年金改革委员会委员;2017年12月接任医疗财团法人辜公亮基金会董事长。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
生平林奏延,2014年10月3日,“卫福部长”邱文达请辞获准,[url=]林奏延[/url]暂代。 “行政院”2014年10月3日核定公布馊水油事件惩处名单,“卫福部长”邱文达请辞获准,由“政次”[url=]林奏延[/url]暂代
简历林奏延曾任林口长庚医院小儿感染科专科医生、前卫福部政务次长、前卫福部部长,现任医疗财团法人辜公亮基金会董事长。 江宜桦内阁
在2011-2015年担任马政府卫生福利部次长期间,林奏延在2013年推动“儿童卫教指导服务补助方案”,除了疾病预防和保健,也加强对事故伤害与居家安全的宣导;2014年则催生四家通过卫福部审核、正式挂牌的儿童医院。 林全内阁
2016年5月23日,卫福部部长林奏延率团参与在日内瓦举行的第六十九届世界卫生大会(WHA),但在赴会致词中自称“Chinese Taipei(中华台北)”、仅在说明健保涵盖率时提到一次“Taiwanese(台湾人民)”,未如过去马政府7次出席时皆有提到“Taiwan(台湾)”。
学历
经历- 长庚儿童医院副院长
- 长庚大学医院系小儿科教授
- 卫福部政务次长(2013年7月23日-2015年12月21日)
- 卫福部代理部长(2014年10月3日-2014年10月21日)
- 卫福部部长(2016年5月20日-2017年2月7日
- 年金改革委员会委员
- 卫福部少子化办公室召集人(2017年4月12日-)
- 医疗财团法人辜公亮基金会董事长(2017年12月-)
公职中华民国政府职务 | 行政院 | 前任:
邱文达 | 卫生福利部部长
代理
2014年10月3日-2014年10月22日 | 继任:
蒋丙煌 | 前任:
蒋丙煌 | 卫生福利部部长
第三任
2016年5月20日-2017年2月9日 | 继任:
陈时中 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=林奏延&oldid=2821854”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年6月7日 (星期一) 08:45。
|