跳转至: 导航、 搜索
林美珠 Lin Mei-chu | 图片来自自由时报
| 中华民国第4任劳动部部长 | 任期 2017年2月8日-2018年2月26日
行政院院长 林全 赖清德
前任 郭芳煜
继任 许铭春
| 中华民国第30任蒙藏委员会委员长 | 任期 2016年5月20日-2017年2月7日
行政院院长 林全
前任 蔡玉玲
继任 许璋瑶
| 中华民国行政院政务委员 | 任期 2016年5月20日-2017年2月7日
行政院院长 林全
| 嘉义县副县长 | 任期 2010年5月17日-2014年12月
县长 张花冠
| 中华民国内政部政务次长 | 任期 2006年8月-2008年5月19日
部长 李逸洋
| 中华民国中央选举委员会秘书长 | 任期 2004年11月-2006年8月
主任委员 张政雄
| 中华民国内政部民政司司长 | 任期 2002年9月-2004年3月
部长 馀政宪
| 个人资料 | 性别 女
出生 (1953-11-12) 1953年11月12日(67岁) 中华民国台北市
国籍 中华民国
政党 无党籍
配偶 吴明鸿
亲属 蔡英文(表妹)
| 学 历 |
| 经 历 | - 内政部简任秘书兼著作权委员会执行秘书(1993年3月-1998年4月)
- 内政部参事兼著作权委员会主任委员(1998年4月-1999年1月)
- 内政部参事兼法规委员会执行秘书(1999年1月-2002年9月)
- 内政部民政司司长(2002年9月-2004年3月)
- 行政院参事兼第一组组长、第二组组长(2004年3月-2004年11月)
- 中央选举委员会秘书长(2004年11月-2006年8月)
- 内政部政务次长(2006年8月-2008年5月19日)
- 嘉义县政府副县长(2010年5月17日-2014年12月)
- 蔡英文竞选办公室主任](2015年)
- 行政院政务委员(2016年5月20日-2017年2月7日)
- 蒙藏委员会第29任委员长(2016年5月20日-2017年2月7日)
- 劳动部第4任部长(2017年2月8日-2018年2月25日)
- 台湾金联资产管理公司董事长(2018年12月12日-2018年12月13日)
|
[url=]林美珠[/url]生于(1953年11月12日-),台湾台北人,中华民国政治人物,生于台北市,曾任劳动部部长、蒙藏委员会委员长、内政部政务次长、内政部民政司司长、中央选举委员会秘书长、嘉义县副县长。
目录 规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分54秒
出生 钟表时间 公历 1953年11月12日 12时22分36秒 农历 癸巳蛇年十月初六
午正 钟表时间 公历 1953年11月12日 11时48分53秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1953年11月12日 23时48分57秒 东经 118度49分00秒
午时 钟表时间 公历 1953年11月12日 10时48分53秒 北纬 32度04分00秒
至 12时48分53秒
十神 七杀 七杀 日元 劫财
坤造 癸 癸 丁 丙
巳 亥 卯 午 (日空 戌亥)
元运 中元五黄运 节后第5天
大运 交运时间 公历 1961年07月17日 18时43分 顺行
十神 正印 偏印 劫财 比肩 伤官 食神 正财 偏财 正官 七杀
甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
始于 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051
实岁 7岁 17岁 27岁 37岁 47岁 57岁 67岁 77岁 87岁 97岁
[[url=]隐藏[/url]]
生平
家庭
争议- 2017年2月17日,国民党立委王育敏质询劳动部长[url=]林美珠[/url]“游览车开到深山,驾驶等待客人的期间,难道不算工时?”[url=]林美珠[/url]回答,“如果他把车门关起来,可以去散散步、做做操,也算休息”,其说法被王育敏质疑是劳动部“最新的演算法”。但她强调,“这不是最新的演算法,重点是待命的时间是不是受到拘束?雇主有没有拘束?如果驾驶跟客人讲好,这段时间是休息时间,可以离开车子,这是OK的!”
- 2017年10月2日,立法院第四会期社会福利及卫生环境委员会中,国民党籍立委许淑华在质询时批评劳动部长林美珠是“神隐部长”,而劳动部长[url=]林美珠[/url]驳斥相关说法并指出其从6月到9月,共拜会了全台109个工会、参加33场次座谈会,对劳基法政策到目前为止皆以各种管道对外如实发布。同时也表示,行政院院长有指示在这段会期要聆听委员的意见,10月总质询之后研议,未来也会举办全国性座谈。
学历
经历- 内政部简任秘书兼著作权委员会执行秘书(1993年3月-1998年4月)
- 内政部参事兼著作权委员会主任委员(1998年4月-1999年1月)
- 内政部参事兼法规委员会执行秘书(1999年1月-2002年9月)
- 内政部民政司司长(2002年9月-2004年3月)
- 行政院参事兼第一组组长、第二组组长(2004年3月-2004年11月)
- 中央选举委员会秘书长(2004年11月-2006年8月)
- 内政部政务次长(2006年8月-2008年5月19日)
- 嘉义县政府副县长(2010年5月17日-2014年12月)
- 蔡英文竞选办公室主任](2015年)
- 行政院政务委员(2016年5月20日-2017年2月7日)
- 蒙藏委员会第29任委员长(2016年5月20日-2017年2月7日)
- 劳动部第4任部长(2017年2月8日-2018年2月25日)
- 台湾金联资产管理公司董事长(2018年12月12日-2018年12月13日)
公职中华民国政府职务 | 行政院 | 前任:
蔡玉玲 | 蒙藏委员会委员长
第三十任
2016年5月20日-2017年2月8日 | 继任:
许璋瑶 | 前任:
郭芳煜 | 劳动部部长
第四任
2017年2月8日-2018年2月26日 | 继任:
许铭春 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=林美珠&oldid=2628827”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年4月21日 (星期三) 13:39。
|