规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分02秒
出生 钟表时间 公历 1941年12月15日 06时22分36秒 农历 辛巳蛇年十月廿七
子正 钟表时间 公历 1941年12月14日 23时59分26秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1941年12月15日 11时59分40秒 东经 118度49分00秒
卯时 钟表时间 公历 1941年12月15日 04时59分32秒 北纬 32度04分00秒
至 06时59分34秒
十神 偏财 正财 日元 七杀
乾造 辛 庚 丁 癸
巳 子 酉 卯 (日空 辰巳)
元运 中元四绿运 节后第8天
大运 交运时间 公历 1943年09月15日 11时23分 逆行
十神 食神 伤官 比肩 劫财 偏印 正印 七杀 正官 偏财 正财
己亥 戊戌 丁酉 丙申 乙未 甲午 癸巳 壬辰 辛卯 庚寅
始于 1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013 2023 2033
实岁 1岁 11岁 21岁 31岁 41岁 51岁 61岁 71岁 81岁 91岁
跳转至: 导航、 搜索
杨德智 | 图片来自中华民国陆军官校
| 中华民国军事将领 | 个人资料 | 性别 男
出生 (1941-12-25)1941年12月25日 日治台湾台北州宜兰郡
逝世 2019年1月26日(2019岁-01岁-26)(77岁) 台湾
籍贯 福建省林森县
国籍 中华民国
政党 中国国民党
职业 军人
| 军事背景 | 效忠 中华民国
服役 中华民国陆军
军衔 二级上将
| 学 历 | - 陆军军官学校33期装甲兵科毕业 1964
- 装甲兵学校高级班毕业 1969
- 美国装甲兵学校高级班毕业 1976
- 三军大学陆军指参学院67年班毕业 1978
- 三军大学战争学院71年班毕业 1982
| 经 历 | - 装骑连连长 1970-1971
- 战车营营长 1974-1976
- 三军大学陆军指参学院教官 1979-1981
- 战车群指挥官 1982-1984
- 装甲旅旅长 1985-1987
- 机械化师师长 1987-1989
- 国防部陆军总部情报署署长 1989
- 陆军装甲兵训练指挥部暨装甲兵学校指挥官 1989-1991
- 陆军装甲兵训练指挥部暨装甲兵学校校长 1989-1991.06.30
- 陆军军官学校校长 1991.07.01-1993.08.31
- 国防部陆军后勤司令部司令 1993.09.01-1995.09.30
- 国防部后勤参谋次长室次长 1995.10.01-1996.08.31
- 汉翔航空工业公司董事 1996.07.01-
- 国防部参谋本部副参谋总长 1996.09.01 -1998.03.31
- 国防部联合勤务总司令部总司令 1998.04.01-2000.05.19
- 行政院国军退除役官兵辅导委员会主任委员2000.05.20-2003.02.05
|
杨德智(生1941年12月25日-2019年1月26日逝),台湾宜兰人,籍贯福建林森,中华民国陆军军官学校第33期装甲兵科毕业,中华民国陆军二级上将,曾任第十九任陆军军官学校校长、国防部参谋本部副参谋总长、国防部联合勤务总司令部总司令、行政院退除役官兵辅导委员会主任委员。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
学历- 陆军军官学校33期装甲兵科毕业 1964
- 装甲兵学校高级班毕业 1969
- 美国装甲兵学校高级班毕业 1976
- 三军大学陆军指参学院67年班毕业 1978
- 三军大学战争学院71年班毕业 1982
经历- 装骑连连长 1970-1971
- 战车营营长 1974-1976
- 三军大学陆军指参学院教官 1979-1981
- 战车群指挥官 1982-1984
- 装甲旅旅长 1985-1987
- 机械化师师长 1987-1989
- 国防部陆军总部情报署署长 1989
- 陆军装甲兵训练指挥部暨装甲兵学校指挥官 1989-1991
- 陆军装甲兵训练指挥部暨装甲兵学校校长 1989-1991.06.30
- 陆军军官学校校长 1991.07.01-1993.08.31
- 国防部陆军后勤司令部司令 1993.09.01-1995.09.30
- 国防部后勤参谋次长室次长 1995.10.01-1996.08.31
- 汉翔航空工业公司董事 1996.07.01-
- 国防部参谋本部副参谋总长 1996.09.01 -1998.03.31
- 国防部联合勤务总司令部总司令 1998.04.01-2000.05.19
- 行政院国军退除役官兵辅导委员会主任委员2000.05.20-2003.02.05
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=楊德智&oldid=2696355”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月10日 (星期一) 00:08。
|