规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分09秒
出生 钟表时间 公历 1961年12月25日 16时05分25秒 农历 辛丑牛年冬月十八
午正 钟表时间 公历 1961年12月25日 12时04分39秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1961年12月26日 00时04分53秒 东经 118度49分00秒
申时 钟表时间 公历 1961年12月25日 15时04分42秒 北纬 32度04分00秒
至 17时04分45秒
十神 正印 偏印 日元 七杀
乾造 辛 庚 壬 戊
丑 子 辰 申 (日空 午未)
元运 中元五黄运 节后第18天
大运 交运时间 公历 1967年04月02日 09时23分 逆行
十神 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神 劫财 比肩 正印 偏印
己亥 戊戌 丁酉 丙申 乙未 甲午 癸巳 壬辰 辛卯 庚寅
始于 1967 1977 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047 2057
实岁 5岁 15岁 25岁 35岁 45岁 55岁 65岁 75岁 85岁 95岁
跳转至: 导航、 搜索
林锡耀 | 图片来自自由时报
| 民主进步党第19、23任秘书长 | 现任
就任日期 2020年5月20日
主席 蔡英文
前任 罗文嘉
任期 2012年6月5日-2014年5月28日
主席 苏贞昌
前任 苏嘉全
继任 吴钊燮
| 中华民国第35任行政院副院长 | 任期 2016年5月20日-2017年9月7日
行政院院长 林全
前任 杜紫军
继任 施俊吉
| 行政院政务委员 | 任期 2007年12月21日-2008年5月20日
行政院院长 张俊雄
| 台湾省政府第19任主席 | 任期 2007年12月21日-2008年5月20日
前任 郑培富(代理) 林光华(正任)
继任 蔡勋雄
| 台湾省政府委员 | 任期 2004年5月20日-2005年5月20日
主席 范光群 林光华
| 台北县代理县长 | 任期 2004年5月20日-2005年12月20日
前任 苏贞昌
继任 周锡玮
| 台北县副县长 | 任期 1999年3月1日-2004年5月20日
县长 苏贞昌
| 台北县政府主任秘书 | 任期 1998年1月26日-1999年3月1日
县长 苏贞昌
| 台湾省议会议员 | 任期 1994年12月20日-1997年12月20日
议长 刘炳伟
选区 台北县
| 宜兰县政府环境保护局局长 | 任期 1990年12月1日-1992年
县长 游锡堃
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1961-12-25) 1961年12月25日(59岁)
籍贯 中华民国台湾省宜兰县
国籍 中华民国
政党 民主进步党
配偶 黄惠淑
| 学 历 | - 国立台湾大学环境工程研究所硕士(1990年)
- 国立台湾大学土木工程学系学士(1983年)
| 经 历 | - 民主进步党创党党员
- 《噶玛兰周刊》主编(1986年-1990年)
- 环保联盟副秘书长
- 宜兰县政府环境保护局局长(1990年12月1日-1992年)
- 台湾省议员(第10届)(1994年12月20日-1997年12月20日)
- 台北县政府主任秘书(1998年1月26日-1999年3月1日)
- 台北县政府副县长(1999年3月1日-2004年5月20日)
- 民主进步党常委
- 民主进步党中执委
- 台湾省政府委员(2004年5月20日-2005年5月20日)
- 台北县代理县长(2004年5月20日-2005年5月20日)
- 行政院政务委员(2006年1月26日-2008年5月20日)
- 第19任台湾省政府主席(2007年12月21日-2008年5月20日)
- 民主进步党秘书长(第19任)(2012年6月5日-2014年5月28日)
- 游锡堃竞选新北市市长总干事(2014年)
- 行政院副院长(第40任)(2016年5月20日-2017年9月8日)
- 新境界文教基金会副董事长(2017年9月11日-)
- 民主进步党选举对策委员会召集人(2017年-)
- 民主进步党秘书长(第23任)(2020年5月20日-)
|
[url=]林锡耀[/url]生于(1961年12月25日-),台湾宜兰县人,民主进步党籍政治人物,现任新境界文教基金会副董事长兼民进党选举对策委员会召集人、民主进步党秘书长。曾任《噶玛兰周刊》主编、宜兰县政府环境保护局局长、台北县代理县长、行政院政务委员兼台湾省政府主席、游锡堃参选新北市市长选举总干事、行政院副院长等职务。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
简介林锡耀毕业于省立宜兰高中、国立台湾大学土木工程学系,并取得台大环境工程硕士学位元。林锡耀为行政院院长苏贞昌嫡系大将,于党内具“苏系”及“新潮流系”双重身份,曾任行政院政务委员兼台湾省政府主席,其胞弟为前彰化县副县长林明裕。
学历- 国立台湾大学环境工程研究所硕士(1990年)
- 国立台湾大学土木工程学系学士(1983年)
经历- 民主进步党创党党员
- 《噶玛兰周刊》主编(1986年-1990年)
- 环保联盟副秘书长
- 宜兰县政府环境保护局局长(1990年12月1日-1992年)
- 台湾省议员(第10届)(1994年12月20日-1997年12月20日)
- 台北县政府主任秘书(1998年1月26日-1999年3月1日)
- 台北县政府副县长(1999年3月1日-2004年5月20日)
- 民主进步党常委
- 民主进步党中执委
- 台湾省政府委员(2004年5月20日-2005年5月20日)
- 台北县代理县长(2004年5月20日-2005年5月20日)
- 行政院政务委员(2006年1月26日-2008年5月20日)
- 第19任台湾省政府主席(2007年12月21日-2008年5月20日)
- 民主进步党秘书长(第19任)(2012年6月5日-2014年5月28日)
- 游锡堃竞选新北市市长总干事(2014年)
- 行政院副院长(第40任)(2016年5月20日-2017年9月8日)
- 新境界文教基金会副董事长(2017年9月11日-)
- 民主进步党选举对策委员会召集人(2017年-)
- 民主进步党秘书长(第23任)(2020年5月20日-)
公职中华民国政府职务 | 台北县政府 | 前任:
苏贞昌 | 台北县县长
代理
2004年5月20日-2005年12月20日 | 继任:
周锡玮 | 台湾省政府 | 前任:
郑培富(代理)
正任:林光华 | 台湾省主席
第十九任
2007年12月21日-2008年5月20日 | 继任:
蔡勋雄 | 行政院 | 前任:
杜紫军(代理) | 行政院副院长
第三十五任
2016年5月20日-2017年9月8日 | 继任:
施俊吉 | 政党职务 | 民主进步党 | 前任:
苏嘉全 | 民主进步党秘书长(首次)
第十九任
2012年6月5日-2014年5月28日 | 继任:
吴钊燮 | 前任:
罗文嘉 | 民主进步党秘书长(再次)
第二十三任
2020年5月20日- | 现任 | 争议2021年7月,林锡耀在民进党“线上中常会”宣称“民进党没有养网军”。台北市市长柯文哲讽刺,民进党有没有养网军,林锡耀应该去请教在2019年民进党总统初选期间遭网军猛烈攻击的副总统赖清德,赖清德“会以一个受害人身分跟你详细说明”[1]。 参考资料 |