规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分51秒
出生 钟表时间 公历 1947年11月05日 16时20分50秒 农历 丁亥猪年九月廿三
午正 钟表时间 公历 1947年11月05日 11时48分21秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1947年11月05日 23时48分21秒 东经 118度49分00秒
申时 钟表时间 公历 1947年11月05日 14时48分21秒 北纬 32度04分00秒
至 16时48分21秒
十神 正印 食神 日元 食神
乾造 丁 庚 戊 庚
亥 戌 子 申 (日空 午未)
元运 中元五黄运 节后第28天
大运 交运时间 公历 1956年03月07日 20时01分 逆行
十神 劫财 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神
己酉 戊申 丁未 丙午 乙巳 甲辰 癸卯 壬寅 辛丑 庚子
始于 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046
实岁 8岁 18岁 28岁 38岁 48岁 58岁 68岁 78岁 88岁 98岁
跳转至: 导航、 搜索
杨朝祥,(1947年11月5日-),台湾政治人物、教育工作者,前中华民国教育部长、考选部长,现任佛光大学校长。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
早年生活1947年,生于汐止。初中进入复兴中学就读,印象最深的就是相思树林以及富有农村印象的“黄金大道”,在复中刻凿下奠定生涯发展重要的基础。高中考入师大附中,对化学兴趣浓厚,志愿是进入相关科系就读。1970年,在国立台湾师范大学工业教育学系取得学士学位,1975年在美国明尼苏达州州立大学工业教育研究所取得硕士学位,1978年在美国宾州州立大学工业职业教育研究所取得博士学位。1978年至1980年,在美国阿肯色州州立大学职业教育学系担任助理教授,1980年回台,在国立台湾师范大学担任副教授,1982年升任正教授后兼任工艺教育学系主任、工业教育研究所所长。
个人事迹- 1970年,在台湾台北市台湾师范大学工业教育学系取得学士学位,1975年在美国明尼苏达州州立大学工业教育研究所取得硕士学位,1978年在美国宾州州立大学工业职业教育研究所取得博士学位。
- 1978年至1980年,在美国阿肯色州州立大学职业教育学系担任助理教授,1980年回台,在台湾师范大学担任副教授,1982年升任正教授后兼任工艺教育学系主任、工业教育研究所所长。
- 杨朝祥于1986年进入台湾教育行政体系,历任教育部技术及职业教育司司长〈1986年至1989年〉、常务次长〈1989年至1994年〉、政务次长(1994年至1997年);1997年,他出任台湾行政部门研考会主委;1999年,时任教育部长的林清江病倒,由他转任教育部部长,直到2000年5月20日政党轮替。卸任后,杨朝祥担任中国国民党中央常务委员。
- 在台湾第2次政党轮替国民党执政后,再度出任 部长级职务。 中国台湾地区政府"十部"中,杨朝祥做过两部(教育部,考选部)2008年9月1日,第11届考试院委员上任后,出任考选部部长。
中州技术学院
- 2008年9月1日,第11届考试院委员上任后,出任考选部部长。
- 曾在出任考选部长前担任中州技术学院董事会董事职务。
佛光校长
- 2010年8月2日,因为星云法师的邀请下,请辞考选部部长。回归学术界担任佛光大学校长。
国策顾问
研考会主委与教育部长杨朝祥于1986年进入中华民国教育行政体系,历任教育部技术及职业教育司司长〈1986年至1989年〉、常务次长〈1989年至1994年〉、政务次长(1994年至1997年);1997年,他出任行政院研考会主委;1999年,时任教育部长的林清江病倒,由他转任教育部部长,直到2000年5月20日政党轮替。卸任后,杨朝祥担任中国国民党中央常务委员。
考选部长在中华民国第2次政党轮替国民党执政后,出任考选部部长。
中州技术学院曾在出任考选部长前担任中州技术学院董事会董事职务。
佛光大学校长2010年8月2日,因为佛光山星云法师的邀请下,请辞考选部部长。回归学术界担任佛光大学校长。
国策顾问2011年1月1日,受聘为国策顾问。
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=楊朝祥&oldid=2677784”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月4日 (星期二) 22:00。
|