规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分54秒
出生 钟表时间 公历 1923年11月27日 00时35分51秒 农历 癸亥猪年十月十九
子正 钟表时间 公历 1923年11月26日 23时51分54秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1923年11月27日 11时52分03秒 东经 118度49分00秒
子时 钟表时间 公历 1923年11月26日 23时51分54秒 北纬 32度04分00秒
至 11月27日 00时51分55秒
十神 正印 正印 日元 比肩
乾造 癸 癸 甲 甲
亥 亥 辰 子 (日空 寅卯)
元运 上元三碧运 节后第19天
大运 交运时间 公历 1929年04月04日 12时50分 逆行
十神 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神 劫财 比肩 正印
壬戌 辛酉 庚申 己未 戊午 丁巳 丙辰 乙卯 甲寅 癸丑
始于 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019
实岁 5岁 15岁 25岁 35岁 45岁 55岁 65岁 75岁 85岁 95岁
跳转至: 导航、 搜索
杨金欉 | 高雄市(院辖市)第2任市长 | 任期 1981年6月21日-1982年4月19日
前任 王玉云
继任 许水德
| 台北市第6任市长 | 任期 1982年4月19日-1985年5月30日
前任 邵恩新
继任 许水德
| 个人资料 | 性别 男
出生 1923年11月27日 日治台湾花莲港厅
逝世 1990年4月6日(1990岁-04岁-06)(66岁) 台湾
国籍 大日本帝国(1923年–1945年) 中华民国(1945年–1990年)
政党 中国国民党
配偶 杨阿凤
| 学历 |
| 经历 | - 台湾电力公司东部发电管理处处长(1963年10月-1969年7月)
- 台湾电力公司输配电工程处处长(1969年7月-1975年6月)
- 台湾电力公司沙电工程委员会副主任委员(1975年-1978年)
- 驻沙乌地阿拉伯电力团团长(1975年6月-1978年)
- 台湾电力公司协理(1975年-1978年)
- 台湾省政府委员(1978年6月-1981年2月2日)
- 台湾省政府建设厅厅长(1978年6月-1981年2月2日)
- 台湾省自来水公司董事长(1979年1月20日-1981年3月24日)
- 台湾电力公司协理(1981年)
- 大电力研试中心总经理(1981年)
- 中国国民党(第十二届)中央委员(1981年)
- 高雄市(院辖市)第2届市长(1981年6月18日-1982年4月15日)
- 台北市(院辖市)第6届市长(1982年4月19日-1985年5月30日)
- 台湾电力公司高等顾问(1985年-1990年4月6日)
- 财团法人台北病理中心董事长(1985年-1990年4月6日)
- 财团法人中正农业科技社会公益基金会常务董事(1985年-1990年4月6日)
- 总统府国策顾问(1985年5月30日-1990年4月6日)
|
[url=]杨金欉[/url](生1923年11月27日-1990年4月6日逝),台湾电力专家及重要行政官员。曾任中华民国台湾省政府建设厅厅长,中华民国高雄市(直辖市第二任)市长 (1981-1982),中华民国台北市(直辖市第六任)市长(1982-1985),总统府国策顾问 (1985-1990)。 胞弟杨中保、杨清文,妻杨阿凤, 三子 二女: 育民, 育正, 育程, 美玉,美瑞。 其子杨育民曾任罗氏药厂全球技术营运总裁,现任行政院生物科技策略委员会会员,有生物科技界张忠谋之称、杨育正医生曾任马偕纪念医院院长 。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
学历
经历- 台湾电力公司东部发电管理处处长(1963年10月-1969年7月)
- 台湾电力公司输配电工程处处长(1969年7月-1975年6月)
- 台湾电力公司沙电工程委员会副主任委员(1975年-1978年)
- 驻沙乌地阿拉伯电力团团长(1975年6月-1978年)
- 台湾电力公司协理(1975年-1978年)
- 台湾省政府委员(1978年6月-1981年2月2日)
- 台湾省政府建设厅厅长(1978年6月-1981年2月2日)
- 台湾省自来水公司董事长(1979年1月20日-1981年3月24日)
- 台湾电力公司协理(1981年)
- 大电力研试中心总经理(1981年)
- 中国国民党(第十二届)中央委员(1981年)
- 高雄市(院辖市)第2届市长(1981年6月18日-1982年4月15日)
- 台北市(院辖市)第6届市长(1982年4月19日-1985年5月30日)
- 台湾电力公司高等顾问(1985年-1990年4月6日)
- 财团法人台北病理中心董事长(1985年-1990年4月6日)
- 财团法人中正农业科技社会公益基金会常务董事(1985年-1990年4月6日)
- 总统府国策顾问(1985年5月30日-1990年4月6日)
公职中华民国政府职务 | 高雄市政府 | 前任:
王玉云 | 高雄市市长
行政院官派第二任
1981年6月22日-1982年4月19日 | 继任:
许水德 | 台北市政府 | 前任:
邵恩新 | 台北市市长
行政院官派第六任
1982年4月19日-1985年5月30日 | 继任:
许水德 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=楊金欉&oldid=2518978”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年3月23日 (星期二) 18:46。
|