规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分46秒
出生 钟表时间 公历 1928年01月13日 22时35分51秒 农历 丁卯兔年腊月廿一
午正 钟表时间 公历 1928年01月13日 12时13分03秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1928年01月14日 00时13分14秒 东经 118度49分00秒
亥时 钟表时间 公历 1928年01月13日 21时13分11秒 北纬 32度04分00秒
至 23时13分13秒
十神 正财 劫财 日元 正印
乾造 丁 癸 壬 辛
卯 丑 子 亥 (日空 寅卯)
元运 中元四绿运 节后第8天
大运 交运时间 公历 1929年08月27日 15时24分 逆行
十神 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神 劫财
壬子 辛亥 庚戌 己酉 戊申 丁未 丙午 乙巳 甲辰 癸卯
始于 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019
实岁 1岁 11岁 21岁 31岁 41岁 51岁 61岁 71岁 81岁 91岁
跳转至: 导航、 搜索
洪庆麟 | 图片来自香港警务处
| 中华民国(台湾)政治人士 | 个人资料 | 性别 男
出生 (1928-01-13)1928年1月13日 屏东
逝世 2013年6月19日(2013岁-06岁-19)(85岁)
籍贯 台湾
政党 中国国民党
| 学 历 | - 南京政治大学法政系
- 台湾大学法学院毕业
- 日本京都大学法学硕士
- 日本京都大学法学博士班毕业
| 经 历 | - 台湾省政府民政厅科员、科长
- 中国国民党澎湖县党部主任委员
- 第一届第一次增额立法委员
(1973年-1976年) - 第一届第二次增额立法委员
(1976年-1981年) - 屏东东区扶轮社第一届与第二届社长(1981年-1983年)
- 台湾省政府建设厅副厅长(1981年-1986年)
- 内政部职业训练局第二任局长(1986年-1987年)
- 行政院劳工委员会创会政务副主任委员(1987年-1991年)
- 行政院劳工委员会代理主任委员(1988-1989年)
- 永达技术学院董事长(1994年-2005年)
|
洪庆麟(1928年1月13日生-2013年6月19日逝),中华民国(台湾)政治人物,于1972年代表中国国民党在台湾省第五选区(高高屏澎)以第二高票当选为第一届增额立法委员,并于1975年以二十一万最高票蝉联立委。立委卸任后,先后担任台湾省政府建设厅副厅长、内政部职业训练局第二任局长,于1987年与内政部政务次长郑水枝先生共同筹备创立行政院劳工委员会,并积极参与劳动基准法草案之制订,于同年出任劳委会创会政务副主任委员,1988-1989年间曾代理劳委会主委,公职退休后担任永达技术学院董事长。生平曾发表“委任立法要件之比较研究”及“分权理论与制度的再认识”…等三十馀部著作,屡屡受多篇博硕士论文所引用,并长年以兼任教授身份任教于中央警官学校(现为警察大学)、政治作战学校(现为国防大学政治作战学院)、中国文化大学及司法官训练所(现为法务部司法官学院)。于2013年6月19日病逝,获总统颁发褒扬令褒扬其贡献。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
学历- 南京政治大学法政系
- 台湾大学法学院毕业
- 日本京都大学法学硕士
- 日本京都大学法学博士班毕业
经历- 台湾省政府民政厅科员、科长
- 中国国民党澎湖县党部主任委员
- 第一届第一次增额立法委员(1973年-1976年)
- 第一届第二次增额立法委员(1976年-1981年)
- 屏东东区扶轮社第一届与第二届社长(1981年-1983年)
- 台湾省政府建设厅副厅长(1981年-1986年)
- 内政部职业训练局第二任局长(1986年-1987年)
- 行政院劳工委员会创会政务副主任委员(1987年-1991年)
- 行政院劳工委员会代理主任委员(1988-1989年)
- 永达技术学院董事长(1994年-2005年)
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=洪慶驎&oldid=2694564”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月9日 (星期日) 17:29。
|