规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分52秒
出生 钟表时间 公历 1924年04月01日 12时06分16秒 农历 甲子鼠年二月廿七
子正 钟表时间 公历 1924年04月01日 00时08分57秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1924年04月01日 12时08分48秒 东经 118度49分00秒
午时 钟表时间 公历 1924年04月01日 11时08分49秒 北纬 32度04分00秒
至 13时08分48秒
十神 偏财格 正官 日元 食神
乾造 甲 丁 庚 壬
子 卯 戌 午 (日空 寅卯)
元运 中元四绿运 节后第27天
大运 交运时间 公历 1924年10月26日 13时08分 顺行
十神 偏印 正印 比肩 劫财 食神 伤官 偏财 正财 七杀 正官
戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑
始于 1924 1934 1944 1954 1964 1974 1984 1994 2004 2014
实岁 0岁 10岁 20岁 30岁 40岁 50岁 60岁 70岁 80岁 90岁
跳转至: 导航、 搜索
邵恩新 | 图片来自新北市政府民政局
| 台北县第7、8届县长 | 任期 1973年2月1日(1973-02-01)-1981年9月14日(1981-09-14)
前任 苏清波
继任 林丰正
| 台北市第5任市长 | 任期 1981年12月4日(1981-12-04)-1982年4月19日(1982-04-19)
前任 李登辉
继任 杨金欉
| 个人资料 | 出生 (1924-04-01)1924年4月1日 日治台湾台北州新庄郡鹭洲庄
逝世 2014年9月24日(2014岁-09岁-24)(90岁) 台湾
国籍 大日本帝国(1924年–1945年) 中华民国(1945年–2014年)
政党 中国国民党
|
[url=]邵恩新[/url]生于(1924年4月1日-2014年9月24日),台湾政治人物,新北市三重区人,曾为台北县县长、台北县政府民政局局长及台北市市长。 年轻时在三重重新长老教会受洗成为基督徒,曾担任教会青年团契会长。担任台北县长时,转会籍到板桥长老教会聚会。 邵为台北市任期最短的市长,仅4个月馀,后因心脏病请辞,受聘为行政院顾问,原职由高雄市长杨金欉接任。2014年逝世。享寿九十一岁。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
公职中华民国政府职务 | 台北县政府 | 前任:
苏清波 | 台北县县长
第九、十届
1973年2月1日-1981年9月14日 | 继任:
武增文(代理)
正任:林丰正 | 台北市政府 | 前任:
李登辉 | 行政院官派第五任
第九、十届
1981年12月4日-1982年4月19日 | 继任:
杨金欉 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=邵恩新&oldid=2518941”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年3月23日 (星期二) 18:23。
|