跳规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分42秒
出生 钟表时间 公历 1929年11月16日 08时47分52秒 农历 己巳蛇年十月十六
子正 钟表时间 公历 1929年11月15日 23时49分24秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1929年11月16日 11时49分29秒 东经 118度49分00秒
辰时 钟表时间 公历 1929年11月16日 06时49分27秒 北纬 32度04分00秒
至 08时49分27秒
十神 偏财 比肩 日元 正官
乾造 己 乙 乙 庚
巳 亥 丑 辰 (日空 戌亥)
元运 中元四绿运 节后第9天
大运 交运时间 公历 1931年11月11日 06时58分 逆行
十神 劫财 偏印 正印 七杀 正官 偏财 正财 食神 伤官 比肩
甲戌 癸酉 壬申 辛未 庚午 己巳 戊辰 丁卯 丙寅 乙丑
始于 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021
实岁 1岁 11岁 21岁 31岁 41岁 51岁 61岁 71岁 81岁 91岁
转至: 导航、 搜索
庄铭耀 | 图片来自华民国海军
| 中华民国第8任国家安全会议秘书长 | 任期 2000年5月20日-2001年8月16日
前任 殷宗文
继任 丁渝洲
| 中华民国第7任驻日本代表 | 任期 1996年5月20日-1999年12月22日
前任 林金茎
继任 罗福全
| 第12任海军总司令 | 任期 1992年5月1日-1994年4月16日
前任 叶昌桐
继任 顾崇廉
| 第13任国防部副部长 | 任期 1991年7月1日-1992年4月30日
部长 陈履安
前任 陈守山
继任 汪多志
| 个人资料 | 性别 男
出生 1929年11月16日 日治台湾高雄州高雄市
逝世 2002年1月6日 台湾台北市
死因 过劳、肝癌
国籍 大日本帝国(1929-1945) 中华民国(1945-至今)
政党 中国国民党
| 军事背景 | 效忠 中华民国
服役 中华民国海军
服役时间 1941年-1996年
军衔 二级上将
参战 1953年东山岛战役 1996年台海危机
| 学 历 |
| 经 历 | - 海军142舰队少将舰队长(1979年-1980年)
- 国防部情报次长室少将助理次长(1980年-1983年)
- 海军总司令部人事署少将署长(1983年-1984年)
- 海军舰队训练部指挥官1984年-1985年)
- 海军舰队司令部少将参谋长
- 海军舰队训练部中将司令
- 海军总司令部中将参谋长(1986年-1989年)
- 海军总司令部中将副总司令(1989年-1991年7月1日)
- 国防部上将军备副部长(1991年7月1日-1992年5月1日)
- 行政院国军退除役官兵辅导委员会委员(1992年2月19日-1992年5月21日)
- 海军总司令部上将总司令(1992年5月1日-1994年4月16日)
- 总统府战略顾问(1994年4月16日-1996年5月19日)
- 总统府国策顾问 (1995年12月1日-1996年5月19日)
- 驻日本代表处代表(1996年5月20日-1999年12月22日)
- 国家安全会议秘书长(2000年5月20日-2001年8月16日)
- 亚东关系协会理事长(2001年8月9日-2002年1月6日)
|
庄铭耀生于(1929年11月16日-2002年1月6日),日治台湾高雄州(今高雄市人),中华民国海军二级上将,本省人,毕业于海军官校41年班、美国海军参谋大学,打过1953年的东山岛战役,是尹清枫命案时任海军总司令,也是史上第二位台湾本省籍的中华民国海军上将,更是第一位台湾本省籍的海军总司令,退伍后仍受李登辉与陈水扁两人赏识与重用,出任驻日本代表,并在2000年政党轮替时出任民进党陈水扁政府第一位国家安全会议秘书长及亚东关系协会理事长,任内早逝。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
生涯[url=]庄铭耀[/url]于1948年进入位于青岛的海军军官学校,1952年毕业于左营。 先后担任中荣舰航海员,并参加东山岛战役,率领第一舟波登陆成功。之后留学日本学习鱼雷(待确认)。返台后,续任海军修械所工程师。其后历任联智舰舰长、中权舰(LST-202)舰长、太昭舰舰长、洛阳舰(DD-14)舰长、海军第二军区作战组长、国防部作战参谋次长室上校副处长、海军新训中心上校指挥官、海军总部台北勤务处少将处长、海军一四二舰队少将舰队长、国防部情报参谋次长室少将助理次长、海军总部人事署少将署长、海军舰训部中将指挥官、海军总部中将参谋长、海军中将副总司令,国防部上将军备副部长等职务。 1991年7月1日晋任海军二级上将,继郭宗清之后,成为第二位本省人出身的海军上将,亦是继邹洪、陈守山、郭宗清之后第四位台籍上将,海军总司令在位期间1992.05.01—1994.04.16 并于1992年5月1日成为首位台籍海军总司令,至1994年4月16日卸任。其后转任总统府战略顾问。 1996年5月30日,李登辉批准由[url=]庄铭耀[/url]出任驻日代表。2000年陈水扁当选总统后延揽其担任国家安全会议秘书长。后因肝疾日笃,免除国安会职务,于2001年9月接替林金茎担任亚东关系协会会长。2002年1月6日因肝癌末期导致肝衰竭,于当日上午8时14分病逝于台北荣民总医院。
尹清枫案1993年12月10日,爆发海军总部武器系统获得管理室上校执行长尹清枫命案。虽然案发之后海军总部方面立刻成立军法专案小组及善后处理小组调查处理各项事宜,然而因12月10日至12月14日间执行之内容及协商检讨全无纪录,遭监察院于弹劾时任海军总部军法处长之刘锦安上校及海军总部军事检察官之吴荣章中校二人时加以批评。外界不知尹案不能破,全因无耻的[url=]庄铭耀[/url]公布郭玺的报告,用诬蔑尹清枫,包庇设陷杀尹清枫的郭力恒、郭玺、涂太太与凶手们,当作军检警办尹案的指标。依此柯士斌和杨子敬等赴新加坡侦讯涂太太,打趴台湾司法。
驻日工作驻日代表任内,庄铭耀促成中华民国和日本断交后中止的大阪航线于1998年4月复航,同年5月获得日本国会一致通过出入 国管理修正法,承认中华民国护照有效并取消断交后对赴日台湾人发行“渡航证明书”取代签证之做法方式,并恢复对台湾旅客的72小时过境免签证,1999年9月日本 政府并进一步放宽对台湾观光客赴日多次签证之规定。除此之外,庄铭耀透过自己与日本自卫队间之人脉,邀请日方退役将领到台湾访问,指导水雷作战,是双方断交之后罕见 的高层次军事交流。
敦睦舰队敦睦舰队的历任指挥官中,1980年的[url=]庄铭耀[/url]继1971年的刘和谦之后成为第二位担任海军总司令者。其于海军参谋指挥大学正规班第16期同窗、1975年支队长顾崇廉是第三位。第四位则是前国防部长李杰。除此之外庄、顾二人因缘甚多。顾崇廉继[url=]庄铭耀[/url]之后成为洛阳舰舰长(李杰亦然),也接 任[url=]庄铭耀[/url]之海军总司令职务。
荣典1971年[url=]庄铭耀[/url]曾当选国军英雄。2000年9月6日获总统陈水扁颁授一等景星勋章。辞世后,于2002年1月16日由总统明令褒扬。 褒扬令内容:“前国家安全会议秘书长、亚东关系协会会长[url=]庄铭耀[/url],学裕才猷,志行贞固。早岁卒业海军官校,旋即赴美、日等国深造,精研战技,娴谙韬略。其间参与台海防卫及东山岛诸役,谋勇兼备,夙著英声。历任海军舰长、参谋长、后勤司令、副总司令、国防部副部长、海军总司令等职,擘划二代兵力整建,提升海军建军备战,殚精竭智,成效卓著。民国八十五年出任台北驻日经济文化代表处代表,折冲坛坫,靖献孔彰。嗣复膺任国家安全会议秘书长,翊赞中枢,勋猷并懋。曾当选国军英雄暨获颁一等景星勋章,声徽益壮,群流共仰。综其生平,持身谦恭恪慎,治军风格朴实,忠荩谋国,绩著旗常。遽闻溘逝,轸悼良深,应予明令褒扬,以示政府笃念勋耆之至意。”
学历
经历- 海军142舰队少将舰队长(1979年-1980年)
- 国防部情报次长室少将助理次长(1980年-1983年)
- 海军总司令部人事署少将署长(1983年-1984年)
- 海军舰队训练部指挥官1984年-1985年)
- 海军舰队司令部少将参谋长
- 海军舰队训练部中将司令
- 海军总司令部中将参谋长(1986年-1989年)
- 海军总司令部中将副总司令(1989年-1991年7月1日)
- 国防部上将军备副部长(1991年7月1日-1992年5月1日)
- 行政院国军退除役官兵辅导委员会委员(1992年2月19日-1992年5月21日)
- 海军总司令部上将总司令(1992年5月1日-1994年4月16日)
- 总统府战略顾问(1994年4月16日-1996年5月19日)
- 总统府国策顾问 (1995年12月1日-1996年5月19日)
- 驻日本代表处代表(1996年5月20日-1999年12月22日)
- 国家安全会议秘书长(2000年5月20日-2001年8月16日)
- 亚东关系协会理事长(2001年8月9日-2002年1月6日)
评价前海军总部副参谋长兰宁利中将:“他是我最敬佩的长官,在尹案期间他抵挡立委、媒体的强大压力,以及军外本军同仁的暗剑,他没有一句重话。他对刑事单位要求海军总部少校以上军官全面测谎要求,悍然拒绝。海军有这种肩膀的长官几乎早已绝迹。” [url=]庄铭耀[/url]个性谦虚温和,临下以宽,甚受长官同僚敬重,且广获部属爱戴。虽然官拜上将又担任大使级职务,仍然两袖清风,毫不聚敛家财。台籍身分、日式教育的成长经验、优异的工作表现、以及近刘和谦而远郝柏村的派系位置使他先获得李登辉的赏识与提拔,后为陈水扁所倚重。
公职官衔 | 前任:
林金茎 | 中华民国驻日代表
1996年5月30日—1999年12月22日 | 继任:
罗福全 | 前任:
殷宗文 | 国家安全会议秘书长
2000年5月20日—2001年8月16日 | 继任:
丁渝洲 | 军职 | 中华民国国防部 | 前任:
叶昌桐 | 中华民国海军总司令
第十二任
1992年5月1日至1993年4月16日 | 继任:
顾崇廉 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=莊銘耀&oldid=2696045”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月9日 (星期日) 22:50。
|