规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分49秒
出生 钟表时间 公历 1936年04月02日 20时28分17秒 农历 丙子鼠年三月十一
午正 钟表时间 公历 1936年04月02日 12时08分29秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1936年04月03日 00时08分20秒 东经 118度49分00秒
戌时 钟表时间 公历 1936年04月02日 19时08分24秒 北纬 32度04分00秒
至 21时08分23秒
十神 食神 正官 日元 比肩
乾造 丙 辛 甲 甲
子 卯 寅 戌 (日空 子丑)
元运 中元四绿运 节后第28天
大运 交运时间 公历 1936年05月04日 07时47分 顺行
十神 偏印 正印 比肩 劫财 食神 伤官 偏财 正财 七杀 正官
壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑
始于 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016 2026
实岁 0岁 10岁 20岁 30岁 40岁 50岁 60岁 70岁 80岁 90岁
跳转至: 导航、 搜索
华加志 Tjaravak Kadrangian | 图片来自大纪元
| 中华民国行政院原住民委员会第1任主任委员 | 任期 1996年5月20日-2000年5月20日
行政院院长 连战 萧万长
前任 首任
继任 尤哈尼•伊斯卡卡夫特
| 中华民国第4届国大代表 | 任期 2005年5月30日-2005年6月7日
| 中华民国第2届立法委员 | 任期 1993年2月1日-1996年1月31日
选区 山地原住民
| 中华民国第1届立法委员 | 任期 1990年2月1日-1993年1月31日
选区 山地原住民
| 台湾省议会第6届省议员 | 任期 1977年12月20日-1981年12月20日
选区 山地原住民
| 台湾省议会第5届省议员 | 任期 1973年12月20日-1977年12月20日
选区 山地原住民
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1936-04-02) 1936年4月2日(84岁) 日治台湾高雄州潮州郡KUWARUS社
籍贯 屏东县
民族 父系大和族;母系排湾族
国籍 中华民国
政党 中国国民党
| 学 历 | | 经 历 | - 国小、国中教师
- 第五届台湾省议会议员(1973年-1977年)
- 第六届台湾省议会议员(1977年-1981年)
- 台湾省政府委员
- 中国国民党第十一、十二、十七次全国代表大会代表(1976年-1988年,2005年)
- 中国国民党第十三、十四、十五、十六届中央委员(1988年-2005年)
- 第一届第六次增额立法委员(1990年-1993年)
- 中国国民党屏东县党部主任委员
- 国家政策研究基金会政策委员
- 第二届立法委员(1993年-1996年)
- 行政院原住民委员会主任委员(1996年-2000年)
|
达拉瓦克(排湾语:Tjaravak Kadrangian),生于(1936年4月2日-),日治台湾高雄州潮州郡人,汉名华加志,中华民国政治人物,中国国民党籍,为排湾族,父亲为日本人、母亲为排湾族,曾任台湾省议员、立法委员、行政院原住民委员会首任主任委员。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
生平[url=]华加志[/url]生于1936年,原住民名为“达拉瓦克”,母亲为台湾排湾族、父亲为日本人。台中师范学校、台湾师范大学公民训育学系毕业,曾任国小、国中老师。代表国民党以山地原住民身份当选为第五、六届台湾省议员,后担任台湾省政府委员,复当选第一届第六次增额及第二届立法委员,1996至2000年担任首任行政院原住民委员会主委,之前曾任屏东县党部主委,总统府国策顾问,现为中华海峡两岸原住民暨少数民族交流协会理事长、台湾原住民发展协会荣誉理事长。 国民党主席吴敦义指示成立“大陆事务委员会”,目前该组织将直属党主席办公室,为一谘询性质单位,成立宗旨在因应目前两岸僵局,为提高对大陆事务的重视。且在“九二共识、一中各表”的前提架构下,为大陆事务做更进一步的服务。 [url=]华加志[/url]表示,两岸关系不进则退,但完全僵住或前进太快都会让台湾百姓在心情上不太能调整适应。两岸交流不能停,但要像滴水穿石般慢慢来。
学历
经历- 国小、国中教师
- 第五届台湾省议会议员(1973年-1977年)
- 第六届台湾省议会议员(1977年-1981年)
- 台湾省政府委员
- 中国国民党第十一、十二、十七次全国代表大会代表(1976年-1988年,2005年)
- 中国国民党第十三、十四、十五、十六届中央委员(1988年-2005年)
- 第一届第六次增额立法委员(1990年-1993年)
- 中国国民党屏东县党部主任委员
- 国家政策研究基金会政策委员
- 第二届立法委员(1993年-1996年)
- 行政院原住民委员会主任委员(1996年-2000年)
选举2005年中华民国国民大会代表选举参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=華加志&oldid=2641275”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年4月24日 (星期六) 19:12。
|