规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分33秒
出生 钟表时间 公历 1912年12月03日 12时13分52秒 农历 壬子鼠年十月廿五
午正 钟表时间 公历 1912年12月03日 11时54分27秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1912年12月03日 23时54分38秒 东经 118度49分00秒
午时 钟表时间 公历 1912年12月03日 10时54分26秒 北纬 32度04分00秒
至 12时54分28秒
十神 劫财 偏印 日元 正官
乾造 壬 辛 癸 戊
子 亥 丑 午 (日空 寅卯)
元运 上元三碧运 节后第26天
大运 交运时间 公历 1913年08月15日 17时50分 顺行
十神 劫财 比肩 伤官 食神 正财 偏财 正官 七杀 正印 偏印
壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉
始于 1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003
实岁 0岁 10岁 20岁 30岁 40岁 50岁 60岁 70岁 80岁 90岁
跳转至: 导航、 搜索
张立夫 | 图片来自连江县政府文化处
| 中华民国军事将领 |
| 个人资料 | 性别 男性
出生 1912年1月3日 中华民国浙江省嵊县
逝世 1980年4月25日(1980岁-04-25)(68岁) 台湾台北市
籍贯 浙江嵊县
政党 中国国民党
| 军事背景 | 效忠 中华民国
服役 中华民国陆军
军衔 中将
| 学 历 | - 中央陆军军官学校八期(1933年)
- 陆军大学十八期(1943年)
| 经 历 | - 中央军校洛阳分校区队长(1932年-1934年)
- 军事委员会特务团排长(1934年-1936年)
- 浙江省警官学校队长(1936年-1937年)
- 浙江省警训所教官(1937年-1938年)
- 陆军第一零三师干教队队长(1939年-1939年)
- 第三战区长官司令部参谋(1939年-1941年)
- 军令部(陆军大学)(1941年-1943年)
- 陆军第七十军副参谋长(1943年-1944年)
- 陆军第七十军八十师参谋长(1945年-1945年)
- 陆军第二十八军八十师二四零团团长(1945年-1946年)
- 陆军第二十八师八十旅二三八团团长(1946年-1946年)
- 陆军第二十八师八十旅参谋长(1946年-1947年)
- 陆军第二十八师五零二旅副旅长(1948年-1948年)
- 浙江省保安司令部副参谋长(1948年-1949年)
- 陆军第七十五军参谋长(1949年-1952年)
- 总统府高级参谋(1952年-1954年)
- 陆军第十军五十一师师长(1954年-1957年)
- 陆军第九军副军长(1957年-1957年)
- 陆军步兵学校校长(1957年-1960年)
- 陆军第十军军长(1960年-1962年)
- 反共救国军指挥官兼东引守备区指挥官(1962年-1964年)
- 国防部作战参谋次长(1964年-1965年)
- 陆军军官学校校长(1965年-1970年)
- 总统府第二局局长(1970年-1972年)
|
[url=]张立夫[/url](生1912年1月3日-1980年4月25日殁),浙江省嵊县人,中华民国陆军中将。历任师长、陆军步兵学校校长、军长、反共救国军指挥官兼东引守备区指挥官、国防部作战参谋次长、陆军军官学校校长、总统府第二局局长。 1965年3月张立夫由时任中华民国总统蒋中正亲选为陆军军官学校第八任校长,至1970年3月卸任[1] ,其五年任期是继黄埔首任校长蒋中正后任期最长之校长。张立夫校长任内,推行“思想精神、普通学科、军事训练、领导统御、体能战技”五育并重的教育方针[2],建设陆军军官学校为以“军事主导”之一流军事学府,振兴黄埔革命传统精神,以“铁的纪律,爱的教育”管理学生,培育德、智、体、群兼备,文武双全、术德兼修之现代革命军人。[3]
目录 [[url=]隐藏[/url]]
简介[url=]张立夫[/url]将军,浙江嵊县人,1912年(民国1年)生,出身书香门第,自幼聪颖,胸怀大志,正值国家难存亡之际,1930年投笔从戎,献身党国,入中央军校八期步科,先后毕业陆军大学十八期、党政军联合作战研究班、美国陆军参谋大学特别班等。历任排连营团长、军参谋长、总统府高级参谋、五十一师师长、第九军副军长、步校校长、第十军军长等职。曾参加抗战及苏北、鲁南、鄂东、豫南、鄂南剿匪,荣获多种勋章。 1962年12月,调任东引指挥部部指挥官,锐意兴革,建树甚多,尤对战备训练之加强,官兵福利之增进,忠诚军风之树立,著有成效,卒于1979年。 于东引指挥部任期担任指挥官为1962年12月1日至1964年11月1日。[4]
学历- 中央陆军军官学校八期(1933年)
- 陆军大学十八期(1943年)
经历- 中央军校洛阳分校区队长(1932年-1934年)
- 军事委员会特务团排长(1934年-1936年)
- 浙江省警官学校队长(1936年-1937年)
- 浙江省警训所教官(1937年-1938年)
- 陆军第一零三师干教队队长(1939年-1939年)
- 第三战区长官司令部参谋(1939年-1941年)
- 军令部(陆军大学)(1941年-1943年)
- 陆军第七十军副参谋长(1943年-1944年)
- 陆军第七十军八十师参谋长(1945年-1945年)
- 陆军第二十八军八十师二四零团团长(1945年-1946年)
- 陆军第二十八师八十旅二三八团团长(1946年-1946年)
- 陆军第二十八师八十旅参谋长(1946年-1947年)
- 陆军第二十八师五零二旅副旅长(1948年-1948年)
- 浙江省保安司令部副参谋长(1948年-1949年)
- 陆军第七十五军参谋长(1949年-1952年)
- 总统府高级参谋(1952年-1954年)
- 陆军第十军五十一师师长(1954年-1957年)
- 陆军第九军副军长(1957年-1957年)
- 陆军步兵学校校长(1957年-1960年)
- 陆军第十军军长(1960年-1962年)
- 反共救国军指挥官兼东引守备区指挥官(1962年-1964年)
- 国防部作战参谋次长(1964年-1965年)
- 陆军军官学校校长(1965年-1970年)
- 总统府第二局局长(1970年-1972年)
军职前任:
艾叆 | 陆军官校校长
第8任
1965年3月—1970年3月 | 继任:
林初耀 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=張立夫&oldid=2969817”
分类:
隐藏分类:
- 本页面最后编辑于2021年7月8日 (星期四) 09:47。
|