规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分40秒
出生 钟表时间 公历 1931年09月17日 04时23分52秒 农历 辛未羊年八月初六
子正 钟表时间 公历 1931年09月16日 23时59分48秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1931年09月17日 11时59分38秒 东经 118度49分00秒
寅时 钟表时间 公历 1931年09月17日 02时59分46秒 北纬 32度04分00秒
至 04时59分44秒
十神 七杀 食神 日元 正财
乾造 辛 丁 乙 戊
未 酉 亥 寅 (日空 申酉)
元运 中元四绿运 节后第9天
大运 交运时间 公历 1933年09月20日 01时57分 逆行
十神 伤官 比肩 劫财 偏印 正印 七杀 正官 偏财 正财 食神
丙申 乙未 甲午 癸巳 壬辰 辛卯 庚寅 己丑 戊子 丁亥
始于 1933 1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013 2023
实岁 2岁 12岁 22岁 32岁 42岁 52岁 62岁 72岁 82岁 92岁
跳转至: 导航、 搜索
徐立德 | 图片来自社团法人中华民国管理科学学会
| 个人资料 | 英文名 Hsu Li-teh
性别 男
出生 (1931-09-17) 1931年9月17日(89岁) 中华民国汉口市
国籍 中华民国
籍贯 河南罗山
职业
活跃时期 1953年至2000年
政党 中国国民党(1952年-)
配偶 刘勤生(1957年结婚;2009年逝世) 陈怡伶(2013年结婚;2019年离婚)
儿女 徐志奕(长子,1959年生) 徐志恒(次子,1969年生)
父母 徐成名(父)李秀英(母)
亲属 徐亚麟(胞妹)邵振凯(妹婿)徐立功(胞弟)卢秀芳(长媳)洪韶卿(次媳)
| 学 历 |
| 经 历 | - 经济部人事室专门委员兼帮办(1964年-1968年)
- 经济部人事处副处长、处长(1969年-1972年)
- 行政院国际经济合作委员会副执行秘书
- 行政院第五组组长(1972年-1976年)
- 财政部常务次长(1976年-1978年)
- 交通银行常务董事(1976年-1978年)
- 中国国民党中央财务委员会副主任委员(1976年-1978年)
- 台湾省政府财政厅厅长(1978年-1981年)
- 中国国民党中央委员会中央委员(1981年)
- 财政部(第十四任)部长(1981年-1984年)
- 中华民国管理科学学会理事长(1983年)
- 经济部(第十六任)部长(1984年-1985年)
- 私立联合工业专科学校董事长(1986年-1988年)
- 环宇投资股份有限公司董事长(1986年-1988年)
- 中国国民党中央财务委员会主任委员(1988年-1993年)
- 中国国民党中央委员会副秘书长暨政策会执行秘书(1990年-1993年)
- 中国国民党中央委员会常务委员(1993年-1997年)
- 行政院副院长(1993年-1997年)
- 行政院消费者保护委员会主任委员(1994年-1997年)
- 行政院经济建设委员会主任委员(1994年-1996年)
- 财团法人中华航空事业发展基金会董事长(1997年-2000年)
- 总统府资政(1997年-2000年)
| 代表作 | - 《职位分类理论与实务》(1955年)
- 《如何做好主管》(1962年)
- 《人群关系与管理》(1968年)
- 《情义在我心:徐立德八十回顾》(2010年)
| 荣誉 | - 美国艾森豪基金会得奖人(1981年)
- 南非共和国好望大十字勋章(1983年)
|
徐立德生于(1931年9月17日-),湖北武汉人,祖籍河南罗山,中华民国政治人物。台湾省立法商学院(今国立台北大学)1958年行政系毕业,2001年获第一届国立台北大学杰出校友,国立政治大学政治研究所硕士,“美国哈佛大学公共行政硕士,韩国庆北大学经济学荣誉博士,加拿大维多利亚大学荣誉法学博士。曾任台湾省财政厅长、中华民国财政部部长、中华民国经济部部长、中华民国行政院副院长、中华航空事业发展基金会董事长。1996年5月迄今为财团法人孙运璿学术基金会董事长。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
简介徐立德,河南罗山人,生于湖北汉口,父亲徐成名、母亲李秀英。有一妹徐亚麟、一弟徐立功。1945年,14岁时随中华民国国民政府迁居台湾,并在台完成中学、大学与研究所学业。 根据其自述“年轻时书读得不好,高中毕业考大学时第一年没有考取,后来好不容易考上行政专校,当时还不叫中兴法商学院”、“上大学后渐渐开窍了,知道读书的重要性,懂得对事下专注的功夫,并且在钻研中领略不少乐趣”、“参加不少社团活动,以运动为主,是篮球校队,乒乓球打也在行,对于其他运动也感兴趣”。 1953年公务人员高考普通行政人员考试及格。投身国民党财经界,担任台湾省政府秘书课科员,直至2000年退休前,曾担任中华民国政府多项重要职务,包含中华民国行政院第五组组长、中华民国财政部常务次长、台湾省政府财政厅厅长、中华民国财政部部长、中华民国经济部部长、行政院副院长、行政院消费者保护委员会主任委员、行政院经济建设委员会主任委员与中华民国总统府资政等。 2001年获第一届国立台北大学杰出校友。 中兴大学行政系毕业,政治大学政治研究所硕士,“国防研究院”11期、“革命实践研究院国建班”1期结业。
家庭1957年11月10日,徐和同学刘勤生女士结婚,育有两子徐志奕、徐志恒,资深电视人卢秀芳为其长媳、次媳为现任凯基证券副总经理洪韶卿。刘勤生于2009年2月22日癌逝之后,[url=]徐立德[/url]于2013年81岁时再婚,娶当时47岁音乐家陈怡伶为妻,但两人后于2015年分居;徐于2016年向法院诉请离婚,一审徐败诉,2019年9月二审判离,同年10月两人婚姻关系消灭。 另有周刊指,陈女曾有四段婚姻,并曾与台湾宗教团体爱护家庭大联盟秘书长张守一未婚育有一女,此经张男本人及陈女双亲确证其事。
重大事件十信案
1985年发生十信案,政府官员涉嫌舞弊,导致财政部长陆润康、经济部长[url=]徐立德[/url]、中国国民党秘书长蒋彦士、中国国民党台北市党部主任委员关中因此辞职。 2000年总统选举后遭泛蓝支持者殴打
2000年3月总统选举开票后,部分宋楚瑜、张昭雄支持者从19日凌晨开始群聚国民党中央党部及李登辉总统官邸,要求李登辉下台为选举负责。 19日下午二时四十分,中央党部前聚集二、三千名群众围住中央党部南北两侧停车场出入口及大楼门口,时任国民党中常委[url=]徐立德[/url]坐车抵达中央党部,由于仁爱路侧门车道口被群众包围无法进入,[url=]徐立德[/url]只得下车走向正门,准备由大门进入中央党部,然而经过群众时遭群众认出,十馀名群众立刻追打,[url=]徐立德[/url]在大门栅栏跌倒,引起群众对其拳打脚踢,最后在保一总队保护下才得以进入党部。另一中常委王又曾也在抵达党部后遭群众追打,最后王又曾情急之下攀爬党部旁仁信邮局围墙栏杆躲近中央党部。 顶新在台发行TDR
2009年康师傅在台发行台湾存托凭证(TDR),顶新国际集团董事长魏应交不但引荐连胜文、[url=]徐立德[/url]等权贵圈购,还代向承销商索讨七千五百万元手续费,其中五百馀万元透过王金平捐赠中国国民党高雄县党部,其馀退还连胜文等人,意外使魏家利用TDR结交权贵及政商名流的金钱游戏曝光。 两岸创投利用国民党党产以及官股投资成立创投公司,穿梭于两岸之作投资。
创投公司: - 大华创业投资股份有限公司1992年3月24日 台北市大安区敦化南路1段245号3楼
- 惠华创业投资股份有限公司1997年2月25日 台北市大安区敦化南路1段245号3楼
- 诚宇创业投资股份有限公司2001年8月13日 台北市大安区敦化南路1段245号3楼
- 冠华创业投资股份有限公司2005年6月1日 台北市大安区敦化南路1段245号3楼
- 寰宇创业投资股份有限公司1988年
- 中加顾问股份有限公司1988年10月26日 台北市大安区敦化南路1段245号3楼
公职中华民国政府职务 | 行政院 | 前任:
张继正 | 财政部部长
第十四任
1981年11月25日-1984年5月28日 | 继任:
陆润康 | 前任:
赵耀东 | 经济部部长
第十六任
1984年5月28日-1985年3月13日 | 继任:
李达海 | 前任:
施启扬 | 行政院副院长
第十七任
1993年2月27日-1997年9月1日 | 继任:
章孝严 | 首 任 | 行政院消费者保护委员会主任委员
第一任,行政院副院长兼任
1993年2月27日-1997年9月1日 | 继任:
章孝严 | 前任:
萧万长 | 行政院经济建设委员会主任委员
第六任,行政院副院长兼任
1994年12月15日-1996年6月10日 | 继任:
江丙坤 | 参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=徐立德&oldid=2433366”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年3月3日 (星期三) 23:08。
|