规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分05秒
出生 钟表时间 公历 1963年11月06日 16时20分14秒 农历 癸卯兔年九月廿一
午正 钟表时间 公历 1963年11月06日 11时48分22秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1963年11月06日 23时48分23秒 东经 118度49分00秒
申时 钟表时间 公历 1963年11月06日 14时48分22秒 北纬 32度04分00秒
至 16时48分22秒
十神 比肩 劫财 日元 正印
乾造 癸 壬 癸 庚
卯 戌 丑 申 (日空 寅卯)
元运 中元五黄运 节后第29天
大运 交运时间 公历 1972年07月23日 20时08分 逆行
十神 偏印 正印 七杀 正官 偏财 正财 食神 伤官 比肩 劫财
辛酉 庚申 己未 戊午 丁巳 丙辰 乙卯 甲寅 癸丑 壬子
始于 1972 1982 1992 2002 2012 2022 2032 2042 2052 2062
实岁 8岁 18岁 28岁 38岁 48岁 58岁 68岁 78岁 88岁 98岁
规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分05秒
出生 钟表时间 公历 1963年11月06日 06时20分14秒 农历 癸卯兔年九月廿一
子正 钟表时间 公历 1963年11月05日 23时48分21秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1963年11月06日 11时48分22秒 东经 118度49分00秒
卯时 钟表时间 公历 1963年11月06日 04时48分21秒 北纬 32度04分00秒
至 06时48分21秒
十神 比肩 劫财 日元 食局
乾造 癸 壬 癸 乙
卯 戌 丑 卯 (日空 寅卯)
元运 中元五黄运 节后第28天
大运 交运时间 公历 1972年06月02日 16时39分 逆行
十神 偏印 正印 七杀 正官 偏财 正财 食神 伤官 比肩 劫财
辛酉 庚申 己未 戊午 丁巳 丙辰 乙卯 甲寅 癸丑 壬子
始于 1972 1982 1992 2002 2012 2022 2032 2042 2052 2062
实岁 8岁 18岁 28岁 38岁 48岁 58岁 68岁 78岁 88岁 98岁
跳转至: 导航、 搜索
李先仁 | [img=280,0][/img] 图片来自立法院
| 中华民国(台湾)政治人士 |
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1963-11-06) 1963年11月6日(57岁)
政党 中国国民党
| 学 历 | - 国立台湾大学造船工程学系毕业
- 美国史丹福大学工业工程学硕士
- 美国史丹福大学统计学硕士
| 经 历 | - 第二届国民大会代表
- 第三届国民大会代表
- 中华民国体育运动总会常务监事
- 中华民国民俗体育运动协会理事长
- 第四届立法委员(1999年-2002年)
|
李先仁(1963年11月6日-),中华民国(台湾)政治人物,曾代表中国国民党当选第二、三届国民大会代表及第四届立法委员,但于2001年底竞选连任失败。 他于2002年退出国民党后,加入台湾团结联盟(台联),先后担任台联政策中心主任、立院党团主任。2007年,他请辞台联党团主任,逐渐淡出台联的政党活动;2008年1月末,他向国民党台北县芦洲市党部递件,重返国民党。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
学历- 国立台湾大学造船工程学系毕业
- 美国史丹福大学工业工程学硕士
- 美国史丹福大学统计学硕士
经历- 第二届国民大会代表
- 第三届国民大会代表
- 中华民国体育运动总会常务监事
- 中华民国民俗体育运动协会理事长
- 第四届立法委员(1999年-2002年)
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=李先仁&oldid=2823199”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年6月7日 (星期一) 13:17。
|