[url=]林陵三[/url]生于(1944年4月16日-),日治台湾高雄州今(台湾高雄市)人,中华民国交通界人士政治人物,曾任交通部部长因桃园机场捷运BOT仲裁弊案二度被弹劾、曾任台中市副市长、财团法人中华顾问工程司董事长。 目录规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分58秒
出生 钟表时间 公历 1944年04月16日 06时05分25秒 农历 甲申猴年三月廿四
子正 钟表时间 公历 1944年04月16日 00时04分44秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1944年04月16日 12时04分36秒 东经 118度49分00秒
卯时 钟表时间 公历 1944年04月16日 05时04分40秒 北纬 32度04分00秒
至 07时04分39秒
十神 偏财 偏印 日元 枭局
乾造 甲 戊 庚 己
申 辰 戌 卯 (日空 寅卯)
元运 中元五黄运 节后第12天
大运 交运时间 公历 1950年02月20日 14时11分 顺行
十神 正印 比肩 劫财 食神 伤官 偏财 正财 七杀 正官 偏印
己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅
始于 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
实岁 5岁 15岁 25岁 35岁 45岁 55岁 65岁 75岁 85岁 95岁
规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分58秒
出生 钟表时间 公历 1944年04月16日 18时05分25秒 农历 甲申猴年三月廿四
午正 钟表时间 公历 1944年04月16日 12时04分36秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1944年04月17日 00时04分29秒 东经 118度49分00秒
酉时 钟表时间 公历 1944年04月16日 17时04分33秒 北纬 32度04分00秒
至 19时04分32秒
十神 偏财 偏印局 日元 正财
乾造 甲 戊 庚 乙
申 辰 戌 酉 (日空 寅卯)
元运 中元五黄运 节后第12天
大运 交运时间 公历 1949年12月22日 05时13分 顺行
十神 正印 比肩 劫财 食神 伤官 偏财 正财 七杀 正官 偏印
己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅
始于 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039
实岁 5岁 15岁 25岁 35岁 45岁 55岁 65岁 75岁 85岁 95岁
[[url=]隐藏[/url]]
学历
经历- 行政院经合会卫生下水道规划小组工程师(1969年-已卸任)
- 台北市政府工务局卫生下水道工程处帮工程师(1972年-1974年)
- 台北市政府工务局卫生下水道工程处副工程师(1974年-1979年)
- 台北市政府工务局卫生下水道工程处正工程师(1979年-1981年)
- 台北市政府工务局卫生下水道工程处副总工程师(1981年-1987年)
- 台北市政府工务局卫生下水道工程处总工程师(1987年)
- 台北市政府工务局卫生下水道工程处副处长(1987年-1990年)
- 交通部台湾区国道新建工程局第二区工程处副处长(1990年-1991年)
- 交通部台湾区国道新建工程局第二区工程处处长(1991年-1993年)
- 交通部台湾区国道新建工程局总工程师(1993年-1995年)
- 交通部台湾区国道新建工程局副局长(1995年-1997年)
- 台北市政府捷运工程局局长(1995年11月10日-1999年12月25日)
- 台北大众捷运公司董事长(1997年-1998年)
- 中华民国道路协会理事长(1997年-已卸任)
- 中国土木水利工程学会理事(1998年-已卸任)
- 中国土木水利工程学会会员委员会主任委员(1998年-已卸任)
- 台北市政府副秘书长(1999年12月25日-2001年5月4日)
- 行政院公共工程委员会副主任委员(2001年5月4日-2001年10月1日)
- 交通部政务次长(2001年10月1日-2002年2月1日)
- 交通部部长(2002年2月1日-2006年1月25日)
- 行政院消费者保护委员会委员(2002年3月12日-已卸任)
- 财团法人中兴顾问社董事长(2008年3月10日-7月16日)
- 台中市副市长(2014年12月25日-2018年12月24日)
- 财团法人中华顾问工程司董事长(2019年7月9日-2021年3月16日)
ETC弊案台北地院审理ETC收贿案,认为前交通部长林陵三与秘书宋乃午共同为远通等特定厂商护航,当庭告发在厂商的要求下变更执行事项。但事后台北地检署分案调查后发现无罪证而将[url=]林陵三[/url]不予起诉。但交通部机要秘书宋乃午遭判刑十二年定谳。
公职中华民国政府职务 | 行政院 | 前任:
叶菊兰 | 交通部部长
第十九任
2002年2月1日-2006年1月25日 | 继任:
郭瑶琪 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=林陵三&oldid=2552204”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年4月1日 (星期四) 13:20。
|