[url=]冯启聪[/url](生1914年1月18日-1994年6月7日殁),中华民国海军二级上将,广东番禺人,曾任海军总司令五年之久。他的出线,代表广东黄埔海校系统,以平衡闽系与青岛海校势力。 目录 [[url=]隐规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分33秒[/url]
出生 钟表时间 公历 1914年01月18日 08时20分25秒 农历 癸丑牛年腊月廿三
子正 钟表时间 公历 1914年01月18日 00时14分52秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1914年01月18日 12时15分02秒 东经 118度49分00秒
辰时 钟表时间 公历 1914年01月18日 07时14分58秒 北纬 32度04分00秒
至 09时15分00秒
十神 正印 劫财 日元 偏财
乾造 癸 乙 甲 戊
丑 丑 辰 辰 (日空 寅卯)
元运 上元三碧运 节后第12天
大运 交运时间 公历 1917年04月10日 04时49分 逆行
十神 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神 劫财
甲子 癸亥 壬戌 辛酉 庚申 己未 戊午 丁巳 丙辰 乙卯
始于 1917 1927 1937 1947 1957 1967 1977 1987 1997 2007
实岁 3岁 13岁 23岁 33岁 43岁 53岁 63岁 73岁 83岁 93岁
规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分33秒
出生 钟表时间 公历 1914年01月18日 00时20分25秒 农历 癸丑牛年腊月廿三
子正 钟表时间 公历 1914年01月18日 00时14分52秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1914年01月18日 12时15分02秒 东经 118度49分00秒
子时 钟表时间 公历 1914年01月18日 00时14分52秒 北纬 32度04分00秒
至 01时14分53秒
十神 正印 劫财 日元 比肩
乾造 癸 乙 甲 甲
丑 丑 辰 子 (日空 寅卯)
元运 上元三碧运 节后第12天
大运 交运时间 公历 1917年02月28日 06时50分 逆行
十神 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神 劫财
甲子 癸亥 壬戌 辛酉 庚申 己未 戊午 丁巳 丙辰 乙卯
始于 1917 1927 1937 1947 1957 1967 1977 1987 1997 2007
实岁 3岁 13岁 23岁 33岁 43岁 53岁 63岁 73岁 83岁 93岁
藏]
简历1949年中国人民解放军席卷中国大陆时,中华民国海军主力就是太康舰、太平舰、太和舰、太昭舰、太湖舰、太仓舰六艘护航驱逐舰(DE)。太康舰被指定驻防杭州湾,担任总统蒋中正的座舰,出巡长江口、舟山群岛,以至卫护台澎水域:其馀五艘太字号要执行东海至南海绵长广大海域中的多项任务,确是疲于奔命。 此时冯启聪担任太平舰舰长,曾支援金门战役的海上阻击。该役结束后,旋即负责旋即执行长江的“关闭”任务。中华民国政府为了阻绝中共海外的补给,曾宣布“关闭”长江,不准外国商轮驶进;英国海军曾派舰公然护航英国商轮闯关,太平舰长冯启聪曾对不服制止的英国商轮路易士摩拉号(Louis Morla)开炮,并派遣临检小组乘本舰的鲸鱼小艇,在长江口的巨浪中驶登该英轮临检,并加以警告。在场的英驱逐舰在相互接近航行中,他们确见太平舰全舰人员备战,英舰终于不敢有所行动。不过经过一段时日之后,中华民国外交部受到国际压力,要海军解除“关闭”港口任务,海军于是结束封闭长江口的任务。 - 1965年8月,总统蒋中正明令以冯启聪为海军总司令。
- 1969年10月8日上午9时,冯启聪时任海军总司令,冯在左营南码头武昌艇队岸置场,主持两条小潜艇之成军典礼,命名“海蛟号”与“海龙号”,并亲自为每位艇员佩带潜航胸章,这是中华民国海军潜艇兵种的诞生,此兵种建军案当时称为“水星一号”计画。观礼人员,几乎全军和此案有关的高级将领都应邀出席,典礼后还出海操演,无不视为是中华民国海军的一件大事。
学历- 海军军官学校第19期毕业 (1931年-1935年)
- 空军军官学校第10期受训 (1939年)
- 圆山军官团高级班第二期受训
- 国防大学联战系第一期受训 (1952年12月)
- 美国海军圣地牙哥两栖作战学校受训(1954年)
经历- 海军肇和舰见习官(1935年)
- 海军肇和舰航海副
- 海军福安舰航海副
- 军政部电雷学校区队长(1937年)
- 江防司令部水雷队队长(1937年-1945年)
- 海军海虎舰枪炮正(1938年8月)
- 海军海鹙舰副舰长(1939年2月)
- 桂林行营江防处参谋(1939年10月)
- 粤桂江防司令部水雷队中队长(1941年)
- 江防独立总队参谋
- 粤桂江防司令部参谋
- 军事委员会海军选派委员会学兵总队大队长
- 军政部海军处附员(1945年)
- 海军中基舰舰长(1946年)
- 舟山清剿指挥部副指挥官(1948年9月)
- 海军登陆舰队司令部参谋长(1949年1月)
- 海军太平舰舰长(1949年5月)
- 海军第二舰队参谋长(1949年)
- 澎湖要港司令(1949年-1950年4)
- 海军登陆舰队司令(1950年6月-1953年)
- 海军总司令部典范令教程委员会委员(1951年)
- 海军总司令部两栖作战研究组副组长
- 国防部战略研究委员会海军研究小组组长
- 海军两栖训练司令部少将司令(1953年-1954年3月)
- 海军两栖部队中将司令(1955年5月-1959年)
- 海军舰队指挥官(1959年-1963年7月)
- 海军六二特遣部队指挥官(1959年3月)
- 第一军区(代理)司令(1960年3月)
- 国防部计画参谋次长(1961年)
- 国防部联五次长(1963年7月-1965年8月)
- 海军总司令部副总司令(1965年)
- 海军总司令部总司令(1965年8月-1970年7月)
- 海军二级上将(1966年)
- 国防部联合作战研究委员会主任委员(1970年7月)
- 国防部联合作战训练部主任(1970年7月-1972年7月19日)
- 国防部副部长(1972年7月19日-1978年5月20日)
- 中国国民党中央评议委员(1976年-1994年6月7日)
- 总统府参军长(1978年5月20日-1981年12月1日)
- 总统府战略顾问(1981年12月1日-1985年8月1日)
- 总统府国策顾问(1985年8月1日-1994年6月7日)
公职军职 | 中华民国国防部 | 前任:
刘广凯 | 中华民国海军总司令
第七任
1965年8月16日-1970年7月1日 | 继任:
宋长志 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=馮啟聰&oldid=2680098”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月5日 (星期三) 13:15。
|