规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分41秒
出生 钟表时间 公历 1932年06月02日 23时35分51秒 农历 壬申猴年四月廿九
午正 钟表时间 公历 1932年06月02日 12时02分28秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1932年06月03日 00时02分32秒 东经 118度49分00秒
子时 钟表时间 公历 1932年06月02日 23时02分32秒 北纬 32度04分00秒
至 06月03日 00时02分32秒
十神 偏印 劫财 日元 食格
乾造 壬 乙 甲 丙
申 巳 午 子 (日空 辰巳)
巳申丙化//假从食格用劫0+
元运 中元四绿运 节后第28天
大运 交运时间 公历 1932年10月15日 01时10分 顺行
十神 食神 伤官 偏财 正财 七杀 正官 偏印 正印 比肩 劫财
丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯
始于 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 2012 2022
实岁 0岁 10岁 20岁 30岁 40岁 50岁 60岁 70岁 80岁 90岁
跳转至: 导航、 搜索
殷宗文 | 图片来自壹周刊
| 中华民国国家安全局第8任局长 | 任期 1993年8月1日-1999年1月31日
总统 李登辉
前任 宋心濂
继任 丁渝洲
| 个人资料 | 性别 男
出生 1932年6月2日 中华民国江苏省东海县
逝世 2003年3月28日(2003岁-03-28)(71岁) 中华民国台北市
籍贯 江苏东海
政党 中国国民党
| 学 历 | - 陆军军官学校25期毕业
- 西德陆军参谋大学毕业
- 实践学社科学军官储训班军官
- 三军大学战争学院正规班65年班毕业
| 经 历 | - 中校营长
- 上校
- 旅长
- 师长
- 国防部作战科助理次长
- 六军团参谋长
- 澎防部司令
- 国防部军情局局长(1989年-1993年)
- 国家安全局副局长
- 国家安全会议秘书长
- 总统府资政(2000-2003)
|
殷宗文(生1932年6月2日-2003年3月28日殁),江苏省东海县人,中华民国军事将领、政治家。中华民国陆军二级上将,曾任参谋本部联三助理次长、陆军澎防部司令、国防部军情局长,退役后出任中华民国总统府资政。在李登辉主政期间,曾任国安局长、国家安全会议秘书长,在1996年台海危机、与1996年及2000年的两场总统选举时,对国家与社会有安定的功绩。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
生平- 出身于江苏省东海。1947年毕业在东海师范初中部,并于同年考入南京第一中学。陆军军官学校25期卒业。被派遣至西德陆军参谋大学接受军事教育及训练,1970年学成归国后,升任中校、营长。之后,在三军大学战争学院65年班毕业后,升上校,从旅长、师长、国防部作战助理次长、军团参谋长做到澎防部司令。一九八九年,殷宗文调任军情局长,从此投入国家安全、情治工作的领域。
- 1989年,被任命为国防部军事情报局局长,主要负责国家安全保障、情报工作的职责。在军事情报局局长任职期间,已知曾计画施行五个专案,如:龙腾、复华、宏展、突穿、先知等五个专案。特别是复华専案,该专案是派遣情报员至中国大陆潜伏,每位情报员潜伏的时间都在一年以上。
- 1993年、正值他满60岁想退休之际、李登辉总统任命他为中华民国国家安全局副局长,补佐局长宋心濂。同年8月、升任国家安全局长。1999年、国家安全会议秘书长。
- 2000年政党轮替之后解任,被招聘维总统府资政。2002年,因监察院就刘冠军案加以弹劾,辞任资政职务。弹劾案中,对继任者大肆批评以图撇清责任,惟外界亦有相关出版(例如,继任者同年所出版之回忆录),可作为当时其批评缘由之始末厘清,以受公断。
- 2003年3月28日,因肺腺癌病逝于台北荣民总医院。
争议2018年前国安人员李天铎投书表示,90年代初他在巴黎工作外派时表现非常突出,功高震主,故被[url=]殷宗文[/url]修理,因为回国一场餐会上请了跟他有私仇的会计室副主任,连带自己也进了被恶整的黑名单。两天内无理由就闪电被拔掉外派资格,且没任何解释和面报询问机会,回国住冷宫,并暗指当时[url=]殷宗文[/url]已经在配合李登辉总统台独路线,军人节相关纪念与讨论已经在社会上被抹除淡化。 餐会事件李天铎心有不甘,特地在军人节投稿《联合报》发表一篇〈军人生涯,父亲无悔,我无奈〉其中诉说诸多不齿国安局的事务并以“我们再多的努力比不上长官的英明”讽刺[url=]殷宗文[/url],从此彻底将其得罪,全家都被挂监听,周边人也被警告少跟他来往,最后心灰下1994年退休条件满足后李天铎打报告退伍,只能叹息自己满身的情搜本领和多年海外经验,有心报国却被内斗逼走。之后陈水扁总统任内军事情报局局长也变成“洗”中将资历的酬庸官位,扁八年内换了九任情报局长,整个局毫无专业可言更是国际情报界奇观。
学历- 陆军军官学校25期毕业
- 西德陆军参谋大学毕业
- 实践学社科学军官储训班军官
- 三军大学战争学院正规班65年班毕业
经历- 中校营长
- 上校
- 旅长
- 师长
- 国防部作战科助理次长
- 六军团参谋长
- 澎防部司令
- 国防部军情局局长(1989年-1993年)
- 国家安全局副局长
- 国家安全会议秘书长
- 总统府资政(2000-2003)
公职中华民国(台湾) | 前任:
黄世忠 | 国防部军事情报局
1989年 - 1993年 | 继任:
胡家麒 | 前任:
宋心濂 | 中华民国国家安全局
1993年 - 1999年 | 继任:
丁渝洲 | 前任:
丁懋时 | 国家安全会议秘书长
1999年 - 2000年 | 继任:
庄铭耀 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=殷宗文&oldid=2574579”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年4月6日 (星期二) 23:42。
|