规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分00秒
出生 钟表时间 公历 1943年12月23日 22时06分16秒 农历 癸未羊年冬月廿六
午正 钟表时间 公历 1943年12月23日 12时03分22秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1943年12月24日 00时03分37秒 东经 118度49分00秒
亥时 钟表时间 公历 1943年12月23日 21时03分34秒 北纬 32度04分00秒
至 23时03分36秒
十神 偏印 劫财 日元 食神
乾造 癸 甲 乙 丁
未 子 卯 亥 (日空 子丑)
元运 中元四绿运 节后第16天
大运 交运时间 公历 1948年06月13日 23时25分 逆行
十神 偏印 正印 七杀 正官 偏财 正财 食神 伤官 比肩 劫财
癸亥 壬戌 辛酉 庚申 己未 戊午 丁巳 丙辰 乙卯 甲寅
始于 1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 2028 2038
实岁 4岁 14岁 24岁 34岁 44岁 54岁 64岁 74岁 84岁 94岁
跳转至: 导航、 搜索
吴容明 | [img=280,0][/img] 图片来自考试院全球资讯网
| 中华民国第12任考试院副院长 | 任期 2004年6月8日-2008年8月31日
总统 陈水扁 马英九
考试院院长 姚嘉文
前任 关中
继任 伍锦霖
| 台湾省第1任[副省长 | 任期 1994年12月20日-1998年12月21日
前任 首任(台湾省政府主席)
继任 无,职务废除 改制为官派省主席
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1943-12-23) 1943年12月23日(77岁) 日治台湾台南州东石郡朴子街
籍贯 台湾嘉义县
国籍 中华民国
政党 亲民党(2000年3月31日-) 中国国民党(-1999年11月16日)
| 学 历 |
| 经 历 | - 经济部工业局荐任技士
- 经济部工业局技正
- 台湾省政府地政处副处长
- 台湾省政府副秘书长
(1988年-1989年) - 台湾省政府地政处处长
(1989年-1993年) - 考试院秘书长
(1993年4月24日-1994年12月23日) - 考试院诉愿审议委员会主任委员
(1993年4月24日-1994年12月23日) - 台湾省副省长
(1994年-1998年) - 行政院国军退除役官兵辅导委员会委员
(1996年8月8日-) - 行政院青年辅导委员会委员
(1996年8月12日-) - 行政院农业委员会委员
(1996年9月3日-) - 行政院政务委员
(1999年1月27日-1999年8月15日) - 铨叙部部长
(2000年5月20日-) - 政府改造委员会委员
(2001年10月24日-) - 考试院副院长
(2004.06.04-2008年7月31日)
|
吴容明(1943年12月23日-),台湾嘉义县朴子市人,曾任台湾省副省长、考试院副院长,第16任铨叙部部长等职。卸职后曾任台湾糖业公司董事长。国立中兴大学法商学院(今国立台北大学)地政研究所毕业,2001年获第一届国立台北大学杰出校友。 目录 [[url=]隐藏[/url]]
考试- 外交官领事官及格
- 公务人员高等考试土地行政人员优等及格
- 公务人员高等检定考试土地行政人员及格
学历
经历- 经济部工业局荐任技士
- 经济部工业局技正
- 台湾省政府地政处副处长
- 台湾省政府副秘书长(1988年-1989年)
- 台湾省政府地政处处长(1989年-1993年)
- 考试院秘书长(1993年4月24日-1994年12月23日)
- 考试院诉愿审议委员会主任委员(1993年4月24日-1994年12月23日)
- 台湾省副省长(1994年-1998年)
- 行政院国军退除役官兵辅导委员会委员(1996年8月8日-)
- 行政院青年辅导委员会委员(1996年8月12日-)
- 行政院农业委员会委员1996年9月3日-)
- 行政院政务委员(1999年1月27日-1999年8月15日)
- 铨叙部部长(2000年5月20日-)
- 政府改造委员会委员(2001年10月24日-)
- 考试院副院长(2004.06.04-2008年7月31日)
考试- 外交官领事官及格
- 公务人员高等考试土地行政人员优等及格
- 公务人员高等检定考试土地行政人员及格
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=吳容明&oldid=2694533”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月9日 (星期日) 17:17。
|