跳规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分59秒
出生 钟表时间 公历 1939年08月11日 08时20分16秒 农历 己卯兔年六月廿六
子正 钟表时间 公历 1939年08月11日 00时10分04秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1939年08月11日 12时10分00秒 东经 118度49分00秒
辰时 钟表时间 公历 1939年08月11日 07时10分02秒 北纬 32度04分00秒
至 09时10分01秒
十神 正印 食神 日元 比肩
乾造 己 壬 庚 庚
卯 申 辰 辰 (日空 申酉)
元运 中元四绿运 节后第3天
大运 交运时间 公历 1939年09月25日 05时02分 逆行
十神 劫财 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神
辛未 庚午 己巳 戊辰 丁卯 丙寅 乙丑 甲子 癸亥 壬戌
始于 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019 2029
实岁 0岁 10岁 20岁 30岁 40岁 50岁 60岁 70岁 80岁 90岁
转至: 导航、 搜索
程建人 | [img=280,0][/img] 图片来自第多维新闻
| 中华民国第8任驻美代表 | 任期 2000年6月30日-2004年5月20日
行政院院长 唐飞 张俊雄 游锡堃
前任 陈锡蕃
继任 李大维
| 中华民国第14任外交部长 | 任期 1999年11月24日-2000年5月20日
行政院院长 萧万长
前任 胡志强
继任 田弘茂
| 行政院新闻局第15任局长 | 任期 1998年2月4日-1999年11月24日
行政院院长 萧万长
前任 李大维
继任 赵怡
| 中华民国第2届立法委员 | 任期 1993年2月1日-1996年1月31日
选区 全国不分区与侨居国外国民选举区
| 个人资料 | 出生 (1939-08-11) 1939年8月11日(81岁) 中华民国江苏省嘉定县
国籍 中华民国
政党 中国国民党
| 学 历 |
| 经 历 | - 外交部情报司专员(1967年-1971年)
- 外交部情报司科长(1970年-1971年)
- 驻美国大使馆秘书(1971年-1979年)
- 驻美国大使馆(二等)秘书(1974年-1976年)
- 驻美国大使馆(一等)秘书(1976年-1979年)
- 北美事务协调委员会驻美办事处业务组组长(1979年-1980年)
- 外交部北美司司长(1980年-1982年1月1日)
- 北美事务协调委员会驻美国代表处顾问(1982年)
- 北美事务协调委员会驻美代表处副代表(1983年-1989年)
- 外交部常务次长(1989年5月12日-1993年3月6日)
- 外交部法规委员会主任委员(1989年5月12日-1993年2月1日)
- 立法院(第二届)委员(1993年-1996年)
- 中国国民党中央委员会海外工作会主任(1993年-1996年)
- 国际民主联盟助理主席(1995年-)
- 外交部政务次长(1996年6月13日-1998年2月5日)
- 行政院青年辅导委员会委员(1996年8月12日-)
- 行政院新闻局(第十五任)局长(1998年2月4日-1999年11月24日)
- 外交部部长(1999年11月24日-2000年5月20日)
- 行政院政务委员(1999年11月24日-2000年5月19日)
- 驻美国代表处代表(2000年6月30日-2004年5月20日)
- 驻欧盟代表处兼比利时代表(2004年5月20日-2006年8月21日)
|
程建人生于(1939年8月11日-),籍贯上海,中华民国著名外交政治人物,中国国民党籍,现在已经退休。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
经历[url=]程建人[/url]与胡志强和李大维等人一样,是国民党重点栽培的外交人才,并先后出任过立法委员、行政院新闻局长、外交部长、驻美代表、驻欧代表等职务。现在已经退休。 驻美代表
由于身为中国国民党党员,在2000年政党轮替后,继续为外交意识型态迥异的民进党政府效力,并担任驻美、驻欧代表等要职,又多涉及敏感的统独、两岸、对美关系等外交议题,其个人的政治态度立场一直是众人的焦点。时任国民党主席的连战曾在一次公开场合对[url=]程建人[/url]说出“疾风知劲草”一语来评论他,由于此文下一句话是“板荡识忠臣”,此举让外界揣测是在批评[url=]程建人[/url]在某些地方对民进党政府的态度不够强硬。但[url=]程建人[/url]本人表示身为外交人员,不能有蓝绿的偏见,只有为国尽忠。 终其驻美代表任内,[url=]程建人[/url]处境相当尴尬,一方面他是国民党党员,自然难以取信于绿营人士,任内曾发生吴淑珍在美国机场遭搜身事件,而且美国政府在统独及两岸问题上也不是全力支持台北,故经常遭绿营人士指责办事不力。 而对于蓝营,他由于希望取信于绿营,选择与蓝营减少接触,例如他并无重新办理党员登记。在两岸]]上,他因有公职在身而与蓝营意见时有相左,而当连战(连战以往经常提拔他)在美国访问时他不但未有陪同,而当时陈水扁正过境美国,他无可选择之下只好以公职为重而陪伴在侧。连战更被代去的驻美副代表当众羞辱,事后连战夫人连方瑀因此当众拒收[url=]程建人[/url]夫人所送的花。而被蓝营人士指为卖友求荣。 当时总统陈水扁每当在统独、对美关系及两岸问题上出现新政策时,很少会在事前知会驻美代表处,此举令美国政府对[url=]程建人[/url]感到不满,认为他欠缺代表性。 不过在退休卸下职务后,适逢倒扁运动兴起,[url=]程建人[/url]对媒体表示不排除参与支持百万人民倒扁运动,显露压抑多年的国内政治立场倾向。 某一年中国时报报导一名约四十岁女子报案供称[url=]程建人[/url]性侵。全案由士林地检署侦办。[url=]程建人[/url]反驳对方是胡乱指控,全是恶意谎言。而在士林地检署侦查之后,认为没有具体事证,决定不起诉处分。 - 外交部情报司专员(1967年-1971年)
- 外交部情报司科长(1970年-1971年)
- 驻美国大使馆秘书(1971年-1979年)
- 驻美国大使馆(二等)秘书(1974年-1976年)
- 驻美国大使馆(一等)秘书(1976年-1979年)
- 北美事务协调委员会驻美办事处业务组组长(1979年-1980年)
- 外交部北美司司长(1980年-1982年1月1日)
- 北美事务协调委员会驻美国代表处顾问(1982年)
- 北美事务协调委员会驻美代表处副代表(1983年-1989年)
- 外交部常务次长(1989年5月12日-1993年3月6日)
- 外交部法规委员会主任委员(1989年5月12日-1993年2月1日)
- 立法院(第二届)委员(1993年-1996年)
- 中国国民党中央委员会海外工作会主任(1993年-1996年)
- 国际民主联盟助理主席(1995年-)
- 外交部政务次长(1996年6月13日-1998年2月5日)
- 行政院青年辅导委员会委员(1996年8月12日-)
- 行政院新闻局(第十五任)局长(1998年2月4日-1999年11月24日)
- 外交部部长(1999年11月24日-2000年5月20日)
- 行政院政务委员(1999年11月24日-2000年5月19日)
- 驻美国代表处代表(2000年6月30日-2004年5月20日)
- 驻欧盟代表处兼比利时代表(2004年5月20日-2006年8月21日)
学历
轶事- 1999年李登辉总统接受德国之声采访提出特殊两国论时,即由[url=]程建人[/url]陪同。
- 2004年民进党政府连任成功而继续执政,时任驻美代表的[url=]程建人[/url]表示不想续任,最后由时任驻欧代表的李大维接任该职,而[url=]程建人[/url]接任李的空缺,形成两人职务互调的人事异动。
公职中华民国政府职务 | 行政院 | 前任:
李大维 | 新闻局局长
第二任
1998年2月4日-1999年11月24日 | 继任:
赵 怡 | 前任:
胡志强 | 外交部部长
第十四任
1994年12月15日-1997年8月31日 | 继任:
田弘茂 | 外交职务 | 前任:
陈锡蕃 | 驻美代表
第八任
2000年6月30日-2004年7月25日 | 继任:
李大维 | 参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=程建人&oldid=2409383”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年2月26日 (星期五) 10:49。
|