规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分41秒
出生 钟表时间 公历 1931年06月06日 04时06分43秒 农历 辛未羊年四月廿十
子正 钟表时间 公历 1931年06月06日 00时02分55秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1931年06月06日 12时03分00秒 东经 118度49分00秒
寅时 钟表时间 公历 1931年06月06日 03时02分56秒 北纬 32度04分00秒
至 05时02分57秒
十神 正印 劫财 日元 比肩
乾造 辛 癸 壬 壬
未 巳 辰 寅 (日空 午未)
元运 中元四绿运 节后第31天
大运 交运时间 公历 1940年10月22日 22时27分 逆行
十神 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神 劫财
壬辰 辛卯 庚寅 己丑 戊子 丁亥 丙戌 乙酉 甲申 癸未
始于 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
实岁 9岁 19岁 29岁 39岁 49岁 59岁 69岁 79岁 89岁 99岁
跳转至: 导航、 搜索
顾崇廉 Nelson Ku | 图片来自立法院
| 立法院院长 | 任期 1 February 2002-15 January 2007
继任 Lee Fu-tien
选区 Republic of China
| 中华民国驻荷兰代表 | 任期 April 1997-October 2000
| 中华民国海军司令 | 任期 16 April 1994-16 April 1997
前任 Chuang Ming-yao
继任 Wu Shih-wen
| 副国防部长 | 任期 16 October 1993-1 May 1994
部长 Sun Chen
| 中华民国武装力量总参谋部副主任 | 任期 1 May 1992-16 October 1993
首席 Liu Ho-chien
| 中华民国海军副司令 | 任期 1 October 1990-1 May 1992
指挥官 Yeh Chang-tung
| 立法院院长 | 任期 1988-1 October 1990
指挥官 Liu Ho-chien Yeh Chang-tung
| 民国海军学院院长 | 任期 1 December 1986-1 September 1988
| 个人资料 | 出生 (1931-06-06)1931年6月6日 中国上海市
逝世 2007年1月15日(2007岁-01岁-15)(75岁) 中华民国台北市中正区
国籍 中华民国
政党 亲民党 (after 2001)
其他政党 中国国民党 (until 2001)
| 军事背景 | 效忠 中华民国
服役 中华民国海军
服役时间 1954–1997
军衔 二级上将
参战 第三次台湾海峡危机
| 学 历 | - 海军军官学校43年班毕业(1954年)
- 海军指挥参谋大学正规班16期结业(1967年)
- 美国海军战争学院毕业(1977年)
| 经 历 | - 大明军舰舰长(1965年)
- 大同军舰舰长
- 太仓军舰舰长
- 洛阳军舰上校舰长(1975.07.14-1976.07.17)
- 总统府海军上校侍从武官(1978年-1984年)
- 中华民国海军124舰队(驱逐第一舰队)少将舰队长(1984~1985)
- 中华民国海军74 敦睦支队支队长(新加坡,南非)(1985年)
- 中华民国海军总部计画署少将署长(1985年-1986年)
- 海军军官学校中将校长(1986年12月1日-1988年9月1日)
- 海军舰队中将司令(1988年-1990年10月1日)
- 海军总司令部中将副总司令(1990年10月1日-1992年5月1日)
- 参谋本部上将副参谋总长(1992年5月1日-1993年10月16日)
- 国防部上将副部长(1993年10月16日-1994年5月1日)
- 海军总司令部上将总司令(1994年4月16日-1997年3月17日)
- 总统府战略顾问(1997年3月17日-1997年4月)
- 驻荷兰代表处代表(1997年4月-2000年9月)
- 立法院(第五届)委员(2002年-2005年)
- 立法院(第六届)委员国防委员会召集委员(2006年-2007年)
|
[url=]顾崇廉[/url]生于(1931年6月6日-2007年1月15日),江苏无锡人,中华民国海军二级上将、政治人物,亲民党籍,毕业于海军官校43年班、美国海军战争学院66年班,曾任海军官校校长、海军总司令、副参谋总长、国防部副部长、驻荷兰代表及中华民国第五、第六任立法委员。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
简历- 他在军事及国防上的专长,获得在规划不分区立法委员名单时著重专业的亲民党重视。例如在军购案中,顾崇廉将军曾著有一份具有专业及前瞻性的建议书,提议适度军购,防止巨额及过时的军购。此建议书曾受到总统陈水扁的重视,惟尔后军购被朝野泛政治化,使顾氏这一份具高度专业的建议书未得广泛重视。
- 在2004年中华民国总统选举时,当选者陈水扁曾指有“退役将领”曹文生、罗本立、陈肇敏、蒋仲苓,鼓动现役将领发动柔性政变。亦有人指称[url=]顾崇廉[/url]曾居中策应,但是[url=]顾崇廉[/url]与蒋仲苓均已经郑重否认。
- 他在2005年检查出患上淋巴瘤,病发期间传出亲民党曾有意递补其立委席位,[url=]顾崇廉[/url]期后亲自出席2006年在立法院对陈水扁总统罢免案的投票,粉碎离任传言,但在第二次及第三次的罢免案中,他已无法出席会议。并于2007年1月15日早上10时,因癌症而病逝于三军总医院,享寿75岁。
学历- 海军军官学校43年班毕业(1954年)
- 海军指挥参谋大学正规班16期结业(1967年)
- 美国海军战争学院毕业(1977年)
经历- 大明军舰舰长(1965年)
- 大同军舰舰长
- 太仓军舰舰长
- 洛阳军舰上校舰长(1975.07.14-1976.07.17)
- 总统府海军上校侍从武官(1978年-1984年)
- 中华民国海军124舰队(驱逐第一舰队)少将舰队长(1984~1985)
- 中华民国海军74 敦睦支队支队长(新加坡,南非)(1985年)
- 中华民国海军总部计画署少将署长(1985年-1986年)
- 海军军官学校中将校长(1986年12月1日-1988年9月1日)
- 海军舰队中将司令(1988年-1990年10月1日)
- 海军总司令部中将副总司令(1990年10月1日-1992年5月1日)
- 参谋本部上将副参谋总长(1992年5月1日-1993年10月16日)
- 国防部上将副部长(1993年10月16日-1994年5月1日)
- 海军总司令部上将总司令(1994年4月16日-1997年3月17日)
- 总统府战略顾问(1997年3月17日-1997年4月)
- 驻荷兰代表处代表(1997年4月-2000年9月)
- 立法院(第五届)委员(2002年-2005年)
- 立法院(第六届)委员国防委员会召集委员(2006年-2007年)
公职军职 | 中华民国国防部 | 前任:
庄铭耀 | 中华民国海军总司令
第十三任
1994年4月16日至1997年4月16日 | 继任:
伍世文 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=顧崇廉&oldid=2696051”
分类:
|