规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分00秒
出生 钟表时间 公历 1943年07月28日 20时08分58秒 农历 癸未羊年六月廿七
午正 钟表时间 公历 1943年07月28日 12时11分07秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1943年07月29日 00时11分07秒 东经 118度49分00秒
戌时 钟表时间 公历 1943年07月28日 19时11分07秒 北纬 32度04分00秒
至 21时11分07秒
十神 七杀 食神 日元 正财
乾造 癸 己 丁 庚
未 未 亥 戌 (日空 午未)
元运 中元四绿运 节后第21天
大运 交运时间 公历 1949年09月02日 03时17分 逆行
十神 伤官 比肩 劫财 偏印 正印 七杀 正官 偏财 正财 食神
戊午 丁巳 丙辰 乙卯 甲寅 癸丑 壬子 辛亥 庚戌 己酉
始于 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039
实岁 6岁 16岁 26岁 36岁 46岁 56岁 66岁 76岁 86岁 96岁
跳转至: 导航、 搜索
帅化民 Herman Shuai | [img=280,0][/img] 图片来自立法院
| 中华民国第6-7届立法委员 | 任期 2005年2月1日-2012年1月31日
选区 全国不分区
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1943-04-28) 1943年4月28日(78岁) 中华民国四川省万县
籍贯 江西奉新
国籍 中华民国
政党 中国国民党
| 军事背景 | 效忠 中华民国
服役 中华民国陆军
服役时间 1967年-2000年
军衔 中将
| 学 历 | - 陆军官校36期
- 三军大学陆军指参学院
- 美国陆军参谋指挥大学1978班
- 国防大学战争学院兵学研究所[1]
| 经 历 | - 历任陆军排连营旅等级别指挥官
- 陆军步兵第一五八师第四七二旅旅长
- 陆军总部组长
- 联勤总司令部组长
- 国防部联三七处长
- 国防部中将作战次长室少将执行官
- 联勤留守署署长、计划署署长
- 1995年1月晋升为陆军中将
- 1996年12月任国防管理学院中将院长
- 2000年任国家政策基金会政策委员国家安全组政策委员
- 中华民国第6届立法委员
- 中华民国第7届立法委员
|
[url=]帅化民[/url]生于(1943年4月28日-),江西奉新人,于四川省万县(今重庆市万州区)出生,中华民国政治人物,中华民国陆军退役中将及前立法委员,毕业于陆军官校36期、美国陆军学院67年班。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
简介中华民国陆军官校三十六期毕业,国防大学战争学院兵学研究所第三期。历任基层部队指挥官、联勤总部留守署长、计画署长。1994年出任联三作战次长室少将执行官,在童兆阳作战次长手下被重用。1996年出任国防管理学院院长,2000年退伍。 [url=]帅化民[/url]长期负责规划国防二法,深获当时参谋总长罗本立上将倚重,退伍后转任中国国民党智库国家政策研究基金会国家安全组政策委员,并于第一次政党轮替后,参与国民党党内政策规划。帅在退伍后,积极参与公共事务,经常可在谈话性节目发现其身影,活跃程度可能超越所有以往国民党的军职立委。2004年获提名不分区立法委员,顺利当选,2007年二度获得提名,国民党在2008年中华民国立法委员选举大胜,帅也顺利连任立法委员。
服役[url=]帅化民[/url]委员在特战总队任官时,曾执行国军迁台以来首度五百公里野外行军,培养特战总队具备长程奔袭、丛林作战能力。
第七届立法委员任期出席纪录- 2008年2/1~3/26院会应出席15次,委员会应出席19次,总计34次,缺席17次。[2]
- 2008年4/1~4/30院会应出席4次,委员会应出席13次,总计17次,缺席2次。[3]
言论2016年11月3日,在两岸和平发展论坛当中,帅化民表示:“(中国)大陆已成世界第二大国,中国梦一旦成功,或者稍见端倪,两岸和平统一一定会达到的”。
社团任职2000年任国民党智库“国家政策研究基金会”国安组政策委员。
政治主张反对军购,认为这将使得台湾一意孤行往“台独”的方向滑行,并陷入军备竞赛的恶性循环中。[4]
视频帅化民 台湾不要潜舰自制
|