吴泽成生于(1945年12月15日-),台湾宜兰县礁溪乡人,中华民国无党籍政治人物,现任行政院公共工程委员会主委兼行政院政务委员。 规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分01秒出生 钟表时间 公历 1942年12月15日 04时49分46秒 农历 壬午马年冬月初八
子正 钟表时间 公历 1942年12月14日 23时59分19秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1942年12月15日 11时59分34秒 东经 118度49分00秒
寅时 钟表时间 公历 1942年12月15日 02时59分23秒 北纬 32度04分00秒
至 04时59分25秒十神 比肩 比肩 日元 比肩
乾造 壬 壬 壬 壬
午 子 寅 寅 (日空 辰巳)元运 中元四绿运 节后第8天大运 交运时间 公历 1949年09月02日 15时43分 顺行十神 劫财 食神 伤官 偏财 正财 七杀 正官 偏印 正印 比肩
癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌
始于 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039
实岁 6岁 16岁 26岁 36岁 46岁 56岁 66岁 76岁 86岁 96岁
目录
生平[url=]吴泽成[/url]基层公务员出身,国立中央大学营建管理研究所硕士,具公共工程专业背景,曾任基隆市政府工程局局长、台湾省政府住都局工务处长、台北县政府工程局局长、台北县副县长、宜兰县代理县长等职。 [url=]吴泽成[/url]曾于苏贞昌内阁出任行政院政务委员兼行政院公共工程委员会主委。2009年林聪贤任宜兰县长时,[url=]吴泽成[/url]出任其副手。 2017年2月,林聪贤升任中央政府行政院农业委员会主委后,[url=]吴泽成[/url]代理宜兰县长一职。同年11月3日,行政院宣布[url=]吴泽成[/url]升任政务委员兼台湾省政府主席,并由前高雄市副市长、台湾中油董事长陈金德代理宜兰县县长职务。11月23日再兼任行政院公共工程委员会主委。2018年7月,行政院宣布省政府组织移交中央,[url=]吴泽成[/url]自然卸任台湾省主席,亦为至今最后一位台湾省主席。
学历
经历- 基隆市政府工务局局长(1988年-1989年)
- 台湾省政府住宅及都市发展局工务处长兼北区工程处长、南区工程处长(1992年-1998年)
- 台北县政府工务局局长(1998年-2002年)
- 台北县政府主任秘书(2002年-2004年5月19日)
- 台北县政府副县长(2004年5月20日-2005年12月19日)
- 行政院政务委员兼公共工程委员会主任委员(首次)(2006年1月25日-2008年5月20日)
- 国立台北科技大学副教授
- 宜兰县第16届副县长(2009年12月20日-2014年12月25日)
- 宜兰县第17届副县长(2014年12月25日-2017年2月7日)
- 宜兰县第17届县长(代理)(2017年2月7日-2017年11月6日)
- 行政院政务委员(2017年11月7日-)
- 第25任台湾省政府主席(2017年11月7日-2018年6月30日)
- 行政院公共工程委员会主任委员(再次)(2017年11月23日-)
公职中华民国政府职务 | [img=35,6][/img]行政院 | 前任:
郭瑶琪 | 行政院公共工程委员会主任委员(首次)
第六任
2006年1月25日-2008年5月20日 | 继任:
范良銹 | 前任:
吴宏谋 | 行政院公共工程委员会主任委员(再次)
第十三任
2017年11月23日- | 现任 | [img=20,18][/img]宜兰县政府 | 前任:
林聪贤 | 宜兰县县长
代理
2017年2月7日-2017年11月6日 | 继任:
陈金德(代理)
正任:林姿妙 | [img=20,20][/img]台湾省政府 | 前任:
许璋瑶 | 台湾省政府主席
第二十五任
2017年11月7日-2018年6月30日 | 末任 | 参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=吳澤成&oldid=2696248”
分类:
|