周弘宪生于(1953年11月23日-),台湾嘉义人,民主进步党籍,为国立台湾大学法律学系毕业。现任考试院副院长;曾担任执业律师、现代学术研究基金会董事长、行政院人事行政局局长、公务人员保障暨培训委员会主任委员、台北市政府法规委员会主任委员、民主进步党仲裁委员会委员、民主进步党台北市党部主任委员、考试院铨叙部部长。2016年6月8日任职国家年金改革委员会委员。2020年7月当选为考试院副院长。 目录 [[url=]隐藏[/url]]
家庭其配偶为前国立台湾大学外文系暨研究所教授,现任彭婉如文教基金会董事长刘毓秀,育有一个女儿,妹妹周婉窈为国立台湾大学历史学系教授、国立台湾师范大学历史学系与国立清华大学历史研究所兼任教授。
规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分55秒出生 钟表时间 公历 1953年11月23日 12时26分55秒 农历 癸巳蛇年十月十七
午正 钟表时间 公历 1953年11月23日 11时51分03秒 地点 紫金山天文台
子正 钟表时间 公历 1953年11月23日 23时51分12秒 东经 118度49分00秒
午时 钟表时间 公历 1953年11月23日 10时51分03秒 北纬 32度04分00秒
至 12时51分04秒十神 正财 正财 日元 比肩
乾造 癸 癸 戊 戊
巳 亥 寅 午 (日空 申酉)元运 中元五黄运 节后第16天大运 交运时间 公历 1958年04月29日 17时27分 逆行十神 偏财 伤官 食神 劫财 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财
壬戌 辛酉 庚申 己未 戊午 丁巳 丙辰 乙卯 甲寅 癸丑
始于 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048
实岁 4岁 14岁 24岁 34岁 44岁 54岁 64岁 74岁 84岁 94岁
学历
经历- 执业律师(1981年2月-1994年12月)
- 民主进步党台北市党部主任委员(1994年4月-1994年12月24日)
- 台北市政府法规委员会主任委员(1994年12月25日-1998年12月24日)
- 公务人员保障暨培训委员会(第2任)主任委员(2000年5月20日-2006年1月24日)
- 行政院人事行政局局长(2006年1月25日-2008年5月19日)
- 现代学术研究基金会董事长(2014年11月1日-2016年10月31日)
- 铨叙部(第19任)部长(2016年5月20日-2020年8月31日)
- 年金改革委员会委员(2016年6月8日-)
- 中华民国考试院(第16任)副院长(2020年9月1日-)
公职中华民国政府职务 | 考试院 | 前任:
林基源 | 公务人员保障暨培训委员会主任委员
第二任
2000年5月20日-2006年1月25日 | 继任:
刘守成 | 前任:
张哲琛 | 铨叙部部长
第十九任
2016年5月20日-2020年9月1日 | 继任:
周志宏 | 前任:
李逸洋 | 考试院副院长
第十六任
2020年9月1日- | 现任 | 行政院 | 前任:
张俊彦 | 人事行政局局长
第十任
2006年1月25日-2008年5月20日 | 继任:
陈清秀 | 参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=周弘憲&oldid=2696173”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月9日 (星期日) 23:20。
|