[url=]周百炼[/url](生1909年2月23日-1991年9月11日殁),台湾台北人,台湾医师、政治人物。日治时期生于台北,出身于台北周家望族,台北高等学校卒业。日本长崎医科大学学士,九州大学医学博士。 目录 [[url=]隐藏[/url]]
规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度02分38秒出生 钟表时间 公历 1909年02月23日 00时26分55秒 农历 己酉鸡年二月初四
子正 钟表时间 公历 1909年02月23日 00时18分27秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1909年02月23日 12时18分23秒 东经 118度49分00秒
子时 钟表时间 公历 1909年02月23日 00时18分27秒 北纬 32度04分00秒
至 01时18分26秒十神 正财 食神 日元 比肩
乾造 己 丙 甲 甲
酉 寅 寅 子 (日空 子丑)元运 上元三碧运 节后第19天大运 交运时间 公历 1914年07月02日 10时24分 逆行十神 劫财 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神
乙丑 甲子 癸亥 壬戌 辛酉 庚申 己未 戊午 丁巳 丙辰
始于 1914 1924 1934 1944 1954 1964 1974 1984 1994 2004
实岁 5岁 15岁 25岁 35岁 45岁 55岁 65岁 75岁 85岁 95岁
学历
经历- 周内科医院院长(1938年-)
- 圆山诊疗所军医
- 台北参议会参议员(1946年3月-19年)
- 台北市议会(第一届)议员(1950年1月-1953年1月)
- 中国国民党台北市党部委员(1950年-1954年)
- 台湾省医师公会理事长(1951年5月-)
- 台北市医师公会理事长(1952年5月-)
- 台湾省防痨协会常务理事(1952年8月-)
- 台湾合会储蓄公司监察人(1952年9月-)
- 台湾省地方医事人员协助军中勤卫工作委员会委员(1952年1月-)
- 中华山岳协会理事长
- 台北市议会(第二届)议员(1953年1月-1954年5月)
- 临时省议会(第二届)议员(1954年5月-)
- 台湾省警民协会常务理事(1954年5月-)
- 台湾省青年文化协会理事长(1954年8月-)
- 行政院参议(1957年7月-1957年8月)
- 台湾省政府委员(1957年8月-1970年2月)
- 中国国民党台湾省党部委员(1957年-1970年)
- 台湾省改善环境卫生督导团团长(1957年9月-)
- 台北市(省辖市)第7届市长(代理)(1961年8月-1963年12月14日)
- 台湾银行董事(1962年12月-)
- 监察院(第一届)委员(1970年2月-1973年3月)
- 监察院副院长(1973年3月15日-1981年3月19日)
- 中国国民党中央评议委员(1981年-1991年9月11日)
- 中华狮子会总监
选举1964年台北市市长选举1964年台北市市长选举结果 | 号次 | 候选人 | 政党 | 得票 | 得票率 | 当选标记 | 1 | 高玉树 | 无党籍 | 197,838票 | 53.10% | | 2 | [url=]周百炼[/url] | 中国国民党 | 176,117票 | 47.27% | | 3 | 李建生 | 无党籍 | 561票 | 40.15% | | 4 | 陈逸松 | 无党籍 | 3,322票 | 0.89% | | 5 | 李鉎源 | 无党籍 | 761票 | 0.20% | | 选举人数 | 516,761 | 投票数 | 379,538 | 有效票 | 372,599 | 无效票 | 6,939 | 领取未投票 | 50 | 投票率 | 73.46% | 资料来源:《台北市志·卷三·政制志选举篇》,黄振超,1987年,页259 | 公职前任:
黄启瑞 | 台北市长
1961年~1963年 | 继任:
黄启瑞 | 参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=周百鍊&oldid=2584059”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年4月9日 (星期五) 10:20。
|