规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分08秒
出生 钟表时间 公历 1958年07月16日 06时20分14秒 农历 戊戌狗年五月三十
子正 钟表时间 公历 1958年07月16日 00时10分34秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1958年07月16日 12时10分37秒 东经 118度49分00秒
卯时 钟表时间 公历 1958年07月16日 05时10分35秒 北纬 32度04分00秒
至 07时10分36秒
十神 偏财 正财 日元 伤官
乾造 戊 己 甲 丁
戌 未 午 卯 (日空 辰巳)
元运 中元五黄运 节后第9天
大运 交运时间 公历 1965年07月08日 09时56分 顺行
十神 七杀 正官 偏印 正印 比肩 劫财 食神 伤官 偏财 正财
庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳
始于 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055
实岁 6岁 16岁 26岁 36岁 46岁 56岁 66岁 76岁 86岁 96岁
跳转至: 导航、 搜索
潘进隆 | 图片来自自由时报
| 副参谋总长(海军) | 任期 2017年8月1日-2018年7月31日
前任 蒲泽春
继任 萧维民
| 海军副司令 | 任期 2016年8月5日-2017年7月31日
前任 黄曙光
继任 陈子凤
| 第7任国防部总督察长室总督察长 | 任期 2016年5月20日-2016年8月4日
部长 冯世宽
前任 韩更生(空军)
继任 吴宝琨(代理) → 刘守仁(空军)
| 中华民国第28任总统府侍卫长 | 任期 2014年12月6日-2016年5月19日
总统 马英九
前任 霍立青
继任 刘志斌
| 国防部参事 | 任期 2014年10月20日-2014年12月5日
部长 严明
| 第5任海军陆战队指挥官 | 任期 2011年10月1日-2014年10月19日
前任 夏复华
继任 陈子凤
| 个人资料 | 性别 男
出生 1958年 台湾台北市
国籍 中华民国
母校 陆军官校
职业 军人
| 军事背景 | 效忠 中华民国
服役 中华民国海军陆战队
服役时间 1980年-2018年
军衔 中将
| 学 历 |
| 经 历 | - 参谋本部中将副参谋总长(2017年8月1日-)
- 海军司令部中将副司令(2016年8月5日-2017年7月31日)
- 国防部总督察长室中将总督察长(2016年5月20日-2016年8月4日)
- 总统府中将侍卫长(2014年12月6日-2016年5月19日)
- 国防部中将参事(2014年10月20日-2014年12月5日)
- 海军陆战队中将指挥官(2011年10月1日-2014年10月19日)
- 海军司令部少将副参谋长(?-2011年9月30日)
- 海军陆战队指挥部少将副指挥官
- 海军陆战队三军联训基地少将指挥官
- 海军陆战队陆战七七旅少将旅长
- 2007年上半年度晋升少将
|
潘进隆生于(1958年7月16日-),台湾省台北市人,现居高雄市凤山区眷村,中华民国海军陆战队中将,陆军官校正49期步兵科毕业(69年班),现任国防部(文职)参事(是再任,中将退役后转任国防部文官的简任第12职等),曾任副中将副参谋总长、海军副司令、国防部总督察长、马英九总统府侍卫长、国防部参事(是军职调任)、海军陆战队指挥官、海军司令部副参谋长、三军联训基地指挥官、海军陆战队77旅长、海军陆战队乌坵守备区指挥官等重要军职。2012年,曾代表台湾拜会美国海军陆战队司令,促成军事外交上的一项纪录。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
纪录潘进隆是中华民国历史上首位海军陆战队出身的总统府侍卫长,此举创下新纪录。也是继徐台生中将、谢云龙中将后,第三位海军陆战队出身的接掌海军司令部副司令。更是国防部参谋本部史上第一位海军陆战队出身的副参谋总长,此举也创下新纪录。与潘进隆同为陆军官校49期毕业之中将出身者有季连成、陈宝馀、何安继、许燕情。 2018年7月31日届龄退伍,转任文职参事,副参谋总长由海军副司令萧维民中将接任。
学历
经历- 参谋本部中将副参谋总长(2017年8月1日-)
- 海军司令部中将副司令(2016年8月5日-2017年7月31日)
- 国防部总督察长室中将总督察长(2016年5月20日-2016年8月4日)
- 总统府中将侍卫长(2014年12月6日-2016年5月19日)
- 国防部中将参事(2014年10月20日-2014年12月5日)
- 海军陆战队中将指挥官(2011年10月1日-2014年10月19日)
- 海军司令部少将副参谋长(?-2011年9月30日)
- 海军陆战队指挥部少将副指挥官
- 海军陆战队三军联训基地少将指挥官
- 海军陆战队陆战七七旅少将旅长
- 2007年上半年度晋升少将
公职军职 | 中华民国国防部 | 前任:
季连成 | 国防部参谋本部副参谋总长
2017年8月1日-2018年7月31日 | 继任:
萧维民 | 前任:
高天忠69年班 | 海军司令部副司令
2016年8月5日-2017年7月31日 | 继任:
陈子凤民 | 前任:
韩更生 | 国防部总督察长室总督察长
第七任
2016年5月20日—2016年8月4日 | 继任:
吴宝琨(代理)
刘守仁(正任) | 前任:
夏复华 | 海军陆战队指挥官
第四任
2011年10月1日—2014年10月19日 | 继任:
陈子凤 | 中华民国总统府 | 前任:
霍立青69年班 | 总统府侍卫长
第二十八任
2014年12月6日─2016年5月19日 | 继任:
刘志斌 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=潘進隆&oldid=2549358”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年3月31日 (星期三) 14:09。
|