规定天球赤经零点与地球经度零点对齐(同地球仪)
———————————————————————
黄纬 北纬 11度03分00秒
出生 钟表时间 公历 1955年06月28日 02时20分56秒 农历 乙未羊年五月初九
子正 钟表时间 公历 1955年06月28日 00时07分33秒 地点 紫金山天文台
午正 钟表时间 公历 1955年06月28日 12时07分39秒 东经 118度49分00秒
丑时 钟表时间 公历 1955年06月28日 01时07分34秒 北纬 32度04分00秒
至 03时07分35秒
十神 正财 食神 日元 正官格
乾造 乙 壬 庚 丁
未 午 申 丑 (日空 子丑)
元运 中元五黄运 节后第22天
大运 交运时间 公历 1961年11月07日 09时38分 逆行
十神 劫财 比肩 正印 偏印 正官 七杀 正财 偏财 伤官 食神
辛巳 庚辰 己卯 戊寅 丁丑 丙子 乙亥 甲戌 癸酉 壬申
始于 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051
实岁 6岁 16岁 26岁 36岁 46岁 56岁 66岁 76岁 86岁 96岁
跳转至: 导航、 搜索
李逸洋 | 图片来自台湾醒报
| 中华民国第15任考试院副院长 | 任期 2017年3月1日-2020年9月1日
总统 蔡英文
考试院院长 伍锦霖
前任 高永光
继任 周弘宪
| 中华民国第26任内政部长 | 任期 2006年1月25日-2008年5月20日
行政院院长 苏贞昌 张俊雄
前任 苏嘉全
继任 廖了以
| 个人资料 | 性别 男
出生 (1955-06-28) 1955年6月28日(65岁) 中华民国台湾省基隆市
国籍 中华民国
政党 民主进步党
配偶 林淑瑾
| 学 历 |
| 经 历 | - 中国时报记者(1982年-1983年)
- 民主进步党文宣部主任(1987年-1988年)
- 台北市议会(第六届)议员(1989年-1994年)
- 台北市议会(第七届)议员(1994年-1997年)
- 台北市政府民政局局长(1997年8月9日-1998年12月25日)
- 福尔摩沙办公室主任(1998年12月25日-2000年5月20日)
- 内政部政务次长(2000年5月20日-2002年2月1日)
- 中央选举委员会委员(2001年6月17日-2002年3月28日)
- 行政院人事行政局局长(2002年2月1日-2005年1月31日)
- 民主进步党秘书长(2005年2月1日-2006年1月25日)
- 内政部部长(2006年1月25日-2008年5月19日)
- 公务人员保障暨培训委员会主任委员(2016年5月20日-2017年3月1日)
- 考试院副院长(2017年3月1日-2020年9月1日)
|
[url=]李逸洋[/url]生于(1955年6月28日-),台湾基隆人,中华民国政治人物,台北市立成功高中毕业,“国立”台湾大学政治系学士、政治研究所硕士。记者出身,曾任考试院副院长、保训会主委、内政部长、台北市议员等职务。台北市立成功高中毕业,取得国立台湾大学政治学系学士、政治学研究所硕士。 1986年6月,时任台北市议员的李逸洋,与同为台北市议员的陈水扁、黄天福等三人因蓬莱岛案放弃上诉,入狱服刑,被称为“蓬莱岛三君子”。出狱后担任立法委员吴淑珍的助理,随后出任民主进步党文宣部主任,并于1989年到1997年间两度连任台北市议员,1997年应台北市长陈水扁之邀担任台北市政府民政局长。在2000年中华民国总统大选中担任陈水扁竞选总部副总干事兼发言人。 陈水扁当选总统后,李逸洋入阁担任内政部政务次长,2002年转任行政院人事行政局局长,2005年卸任后出任民进党秘书长。2006年1月接任内政部长,同年红衫军群众发动“天下围攻”百万人民倒扁运动后,[url=]李逸洋[/url]曾指示内政部警政署维持治安,要求台北市警方不再核准倒扁总部新一波的游行申请。2008年5月20日卸任部长,之后一度淡出政坛。 2016年5月20日,出任考试院公务人员保障暨培训委员会主任委员。 2017年2月24日获立法院投票通过出任考试院副院长,同年3月1日就任。
目录 [[url=]隐藏[/url]]
学历
经历- 中国时报记者(1982年-1983年)
- 民主进步党文宣部主任(1987年-1988年)
- 台北市议会(第六届)议员(1989年-1994年)
- 台北市议会(第七届)议员(1994年-1997年)
- 台北市政府民政局局长(1997年8月9日-1998年12月25日)
- 福尔摩沙办公室主任(1998年12月25日-2000年5月20日)
- 内政部政务次长(2000年5月20日-2002年2月1日)
- 中央选举委员会委员(2001年6月17日-2002年3月28日)
- 行政院人事行政局局长(2002年2月1日-2005年1月31日)
- 民主进步党秘书长(2005年2月1日-2006年1月25日)
- 内政部部长(2006年1月25日-2008年5月19日)
- 公务人员保障暨培训委员会主任委员(2016年5月20日-2017年3月1日)
- 考试院副院长(2017年3月1日-2020年9月1日)
公职中华民国政府职务 | 行政院 | 前任:
朱武献 | 人事行政局局长
第八任
2002年2月1日-2005年2月1日 | 继任:
张俊彦 | 前任:
苏嘉全 | 内政部部长
第二十六任
2006年1月25日-2008年5月20日 | 继任:
廖了以 | 考试院 | 前任:
蔡璧煌 | 公务人员保障暨培训委员会主任委员
第六任
2016年5月20日-2017年3月1日 | 继任:
郭芳煜 | 前任:
高永光 | 考试院副院长
第十六任
2017年3月1日-2020年9月1日 | 继任:
周弘宪 | 政党职务政党职务 | 民主进步党 | 前任:
张俊雄 | 民主进步党秘书长
第十任
2005年2月1日-2006年1月25日 | 继任:
林佳龙 |
参考资料
取自“https://pediainside.com/index.php?title=李逸洋&oldid=2696166”
分类:
- 本页面最后编辑于2021年5月9日 (星期日) 23:19。
|